Succursale (1)
Informazioni su Ernst von Holzen AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ernst von Holzen AG
- Ernst von Holzen AG è attualmente attiva e opera nel settore «Commercio di prodotti informatici e di comunicazione». La sede si trova a Buochs.
- L’azienda è stata costituita nel 27.07.1970.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 02.09.2010.
- Ernst von Holzen AG è iscritta nel cantone NW con l’IDI CHE-105.740.949.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Philipp von Holzen,
René von Holzen,
Ernst von Holzen,
Gabriele von Holzen-Bechter
i più recenti aventi diritto di firma
Philipp von Holzen,
René von Holzen,
Ernst von Holzen,
Gabriele von Holzen-Bechter
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.07.1970
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Buochs
Ufficio del registro di commercio
NW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-150.3.001.164-3
IDI/IVA
CHE-105.740.949
Ramo economico
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit Televisions-, Video- und Audiogeräten, Foto-, Elektro- und anderen Artikeln, Installation und Reparatur solcher Geräte und Artikel sowie Betrieb eines Fotogeschäftes mit Fotostudio und Fotoreportagen; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Immobilien erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG | Stans | 11.07.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- von Holzen Ernst AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ernst von Holzen AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5795964, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Ernst von Holzen AG, in Buochs, CH-150.3.001.164-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2009, S. 12, Publ. 4994924).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Doggwiler, Robert, von Luzern, in Buochs, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Holzen-Bechter, Gabriele genannt Gaby, von Engelberg und Ennetbürgen, in Engelberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Holzen-Bechter, Gabi];
von Holzen, Philipp, von Ennetbürgen, in Engelberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
von Holzen, René, von Ennetbürgen, in Engelberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4994924, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Ernst von Holzen AG, in Buochs, CH-150.3.001.164-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 11.07.2008, S. 11, Publ. 4569656).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Holzen, Philipp, von Ennetbürgen, in Engelberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Holzen, René, von Ennetbürgen, in Engelberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4569656, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Ernst von Holzen AG, in Buochs, CH-150.3.001.164-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2002, S. 9, Publ. 3332).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Etienne AG Stans, in Stans, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG, in Stans (CH-150.9.000.172-8), Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.