Indirizzo
c/o Hannes Heinimann
Steinerstrasse 16
3006 Bern
Informazioni su Ernst Peyer Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ernst Peyer Stiftung
- Ernst Peyer Stiftung è attualmente attiva e opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari». La sede si trova a Bern.
- C'é 8 persone nella dirigenza.
- Il 05.04.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-109.813.984.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Dr. Julia Verena Peyer,
Walter Esposito,
Jürg Frei,
Hans Peter Willi,
Rahel Efua Briggen
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Julia Verena Peyer,
Walter Esposito,
Jürg Frei,
Hans Peter Willi,
Rahel Efua Briggen
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.03.2002
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.7.014.228-5
IDI/IVA
CHE-109.813.984
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Durchführung oder Unterstützung von humanitären Hilfsprojekten in Ghana im Sinn und Geist von Pfarrer Ernst Peyer selig.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Interconsulta Revisions- und Treuhand AG | Zürich | 23.09.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Ernst Peyer Gedenk-Stiftung Schweiz
- Peyer Ernst Gedenk-Stiftung Schweiz
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Peyer Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005717624, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ernst Peyer Stiftung, in Bern, CHE-109.813.984, Stiftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2023, Publ. 1005649398).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Katharina, von Zollikon, in Oberrieden, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates [bisher: in Veltheim AG];
Peyer, Julia Verena, von Küsnacht (ZH), in Schindellegi (Feusisberg), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates.
Numero di pubblicazione: HR02-1005649398, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ernst Peyer Stiftung, in Bern, CHE-109.813.984, Stiftung (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2022, Publ. 1005588127).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Alfred, von Zürich, in Uetikon am See, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates.
Numero di pubblicazione: HR02-1005588127, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ernst Peyer Stiftung, in Bern, CHE-109.813.984, Stiftung (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2022, Publ. 1005435400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ingold, Hans Rudolf, von Lüterkofen-Ichertswil, in Kyburg-Buchegg (Buchegg), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Esposito, Walter, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Frei, Jürg, von Silenen, in Wabern (Köniz), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.