Informazioni su Ergänzungsstiftung der Kern AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ergänzungsstiftung der Kern AG
- Ergänzungsstiftung der Kern AG a Konolfingen è una Fondazione nel ramo «Esercizio di una casse pensioni». Ergänzungsstiftung der Kern AG è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Ergänzungsstiftung der Kern AG fondata il 16.02.1985 è composta da 6 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 31.07.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’Organizzazione Ergänzungsstiftung der Kern AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-109.643.630.
- Oltre all’Organizzazione Ergänzungsstiftung der Kern AG sono iscritte 2 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Personalvorsorgestiftung der Kern AG, Pudo International AG.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Caroline Kern,
Bernhard Lengacher,
Daniel Blau,
Martin Trösch
i più recenti aventi diritto di firma
Caroline Kern,
Bernhard Lengacher,
Daniel Blau,
Martin Franceschina,
Martin Trösch
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.02.1985
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Konolfingen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.7.008.258-9
IDI/IVA
CHE-109.643.630
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Berufliche Vorsorge für die Arbeitnehmer der Stifter- bzw. Arbeitgeberfirma sowie Unternehmungen, die mit der Stifterfirma finanziell oder wirtschaftlich eng verbunden sind, durch Gewährung von Unterstützungen und Leistungen: an den Arbeitnehmer im Falle von Alter oder Invalidität oder in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit von ihm selbst; an den Arbeitnehmer in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit oder Invalidität seines Ehegatten, seiner minderjährigen oder erwerbsunfähigen Kinder oder anderer Personen, für deren Unterhalt er sorgt; im Falle des Tods des Arbeitnehmers an den überlebenden Ehegatten, den geschiedenen Ehegatten sowie an Personen, für deren Unterhalt er im Zeitpunkt seines Tods ganz oder zur Hauptsache aufgekommen ist; ferner beim Fehlen solcher Personen an seine gesetzlichen Erben. Die Beiträge der Arbeitgeber können gemäss Artikel 331 Absatz 3 OR auch aus vorgängig hiefür geäufneten und gesondert ausgewiesenen Beitragsreserven erbracht werden. Die Stiftung kann solche Beiträge an andere steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen leisten, denen sich die Stifterfirma angeschlossen oder die sie selbst errichtet hat.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Bern | 13.08.2012 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Grant Thornton AG | Zürich | 27.09.2011 | 12.08.2012 | |
Grant Thornton Wirtschaftsprüfung AG | Zürich | 05.07.2007 | 26.09.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ergänzungsstiftung der Kern AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006097684, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ergänzungsstiftung der Kern AG, in Konolfingen, CHE-109.643.630, Stiftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4331125).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kern, Ulrich, von Berlingen, in Niederhünigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erne, Joël, von Leuggern, in Olten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Caroline, von Berlingen, in Thun, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blau, Daniel, von Meikirch, in Burgistein, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lengacher, Bernhard, von Reichenbach im Kandertal, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trösch, Martin, von Thunstetten, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4331125, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ergänzungsstiftung der Kern AG, in Konolfingen, CHE-109.643.630, Stiftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2014, Publ. 1552727).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Beest, Louis Georg, genannt Louk, von Mirchel, in Mirchel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erne, Joël, von Leuggern, in Olten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1552727, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ergänzungsstiftung der Kern AG, in Konolfingen, CHE-109.643.630, Stiftung (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2013, Publ. 1016773).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franceschina, Martin, von Thun, in Burgistein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-035.9.003.690-9)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.