Informazioni su ERBA Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ERBA Immobilien AG
- ERBA Immobilien AG a Deitingen è una Società anonima nel ramo «Compravendita di immobili propri». ERBA Immobilien AG è attiva.
- ERBA Immobilien AG ha 3 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 14.12.2018.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio SO è il seguente: CHE-107.905.115.
- 2 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Bellezza Immobilien GmbH, Facility Service Christen AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.07.1936
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Deitingen
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.004.360-1
IDI/IVA
CHE-107.905.115
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Bewirtschaftung, Verwaltung, Überbauung und Veräusserung von Immobilien, ferner Handel mit Waren aller Art sowie Erbringung von verschiedenen Dienstleistungen im Bereiche des Hauptzweckes. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH | Bern | 13.11.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Erba Construction de Machines SA
- Erba Machine Constructing Co Ltd
- Erba Maschinenbau AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ERBA Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004521253, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
ERBA Immobilien AG, in Deitingen, CHE-107.905.115, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2008, Publ. 4515630).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Florian, von Affoltern im Emmental, in Deitingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Christen, Daniel, von Affoltern im Emmental, in Deitingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4515630, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
ERBA Immobilien AG, in Deitingen, CH-053.3.004.360-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2006, S. 11, Publ. 3632172).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erb, Herbert, von Basel und Gelterkinden, in Kirchberg BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dubach, Fritz, von Lützelflüh, in Koppigen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Sonja, von Affoltern im Emmental, in Deitingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Christen, Florian, von Affoltern im Emmental, in Deitingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3632172, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
ERBA Immobilien AG, in Deitingen, CH-053.3.004.360-1, Erwerb, Bewirtschaftung, Verwaltung, Überbauung und Veräusserung von Immobilien usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2002, S. 12, Publ. 506000).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürch, Christian, von Rohrbach, in Langnau im Emmental, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH, in Bern, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.