Informazioni su Entwicklungsgesellschaft Stern Laufenburg EGSL AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Entwicklungsgesellschaft Stern Laufenburg EGSL AG
- Entwicklungsgesellschaft Stern Laufenburg EGSL AG con sede a Laufenburg è attiva. Entwicklungsgesellschaft Stern Laufenburg EGSL AG è attiva nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- Entwicklungsgesellschaft Stern Laufenburg EGSL AG è stata costituita nel 31.03.1987.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 10.05.2024.
- L’azienda Entwicklungsgesellschaft Stern Laufenburg EGSL AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-100.849.906.
- FB Data AG, FB Power AG, FB Real Estate AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Léone-Sophie Kündig,
Prof. Daniel Kündig,
Stephan Robert Anliker,
Sandra Gabriela Hügli
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.03.1987
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Laufenburg
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.000.831-8
IDI/IVA
CHE-100.849.906
CHE-116.287.693 IVA
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entwickeln von Standorten für Forschung, Entwicklung, Innovation, Produktion, etc.; kann Gebäude und Flächen kaufen, planen, finanzieren, bauen oder mieten, bereitstellen, vermieten, verkaufen, betreiben, bewirtschaften und entwickeln, alle immateriellen Güter, die zur Entwicklung eines solchen Standortes und deren Nutzer beitragen, entwickeln, erbringen, bereitstellen und betreiben, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Dritte eingehen, sich an anderen Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Liegenschaften erwerben, halten, verwalten und veräussern sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Langenthal | 08.07.2015 | 05.12.2018 | |
LMK Revisions AG | Langenthal | <2004 | 07.07.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- A + D Baupartner AG
- Ducksch + Anliker Architekten AG
- Ducksch + Anliker Architekten Langenthal AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Entwicklungsgesellschaft Stern Laufenburg EGSL AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006029295, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Entwicklungsgesellschaft Stern Laufenburg EGSL AG, in Laufenburg, CHE-100.849.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004514210).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäger, Stephan, von Kloten, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig, Léone-Sophie, von Rüschlikon, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004514210, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
A + D Baupartner AG, bisher in Langenthal, CHE-100.849.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3764471).
Statutenänderung:
26.11.2018. 26.11.2018.
Firma neu:
Entwicklungsgesellschaft Stern Laufenburg EGSL AG.
Sitz neu:
Laufenburg.
Domizil neu:
Werkstrasse 12, 5080 Laufenburg.
Zweck neu:
Entwickeln von Standorten für Forschung, Entwicklung, Innovation, Produktion, etc.;
kann Gebäude und Flächen kaufen, planen, finanzieren, bauen oder mieten, bereitstellen, vermieten, verkaufen, betreiben, bewirtschaften und entwickeln, alle immateriellen Güter, die zur Entwicklung eines solchen Standortes und deren Nutzer beitragen, entwickeln, erbringen, bereitstellen und betreiben, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Dritte eingehen, sich an anderen Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Liegenschaften erwerben, halten, verwalten und veräussern sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 60'000.00].
Aktien neu:
400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 60 vinkulierte Namenaktien zu CHF 2'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 26.11.2018.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.11.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jungreitmair-Haas, Thomas, von Ingenbohl, in Aeschi SO, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rickli, Thomas, von Thunstetten, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Werner Markus, von Schoren (Gemeinde Langenthal), in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-408.158.150), in Langenthal, Revisionsstelle;
Gerber-Minder, Markus, von Aarwangen, in Auswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig, Daniel, von Rüschlikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Anliker, Stephan, von Gondiswil, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hügli, Sandra Gabriela, von Wolfwil, in Wolfwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Jäger, Stephan, von Kloten, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004513765, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
A + D Baupartner AG, in Langenthal, CHE-100.849.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3764471). Die Gesellschaft (neu: Entwicklungsgesellschaft Stern Laufenburg EGSL AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Laufenburg im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.