Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Energie Kien GmbH in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.09.2006
Cancellazione dal registro delle imprese
24.04.2019
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Reichenbach im Kandertal
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.4.017.858-9
IDI/IVA
CHE-113.172.125
Ramo economico
Produzione e fornitura di energia elettrica
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist Lieferung von Energie an natürliche und juristische Personen in Kien, Gemeinde Reichenbach im Kandertal, und der Bau und Betrieb eines Leitungsnetzes für diese Energielieferung in Kien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Energie Kien GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Energie Kien GmbH in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004615819, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Energie Kien GmbH in Liquidation, in Reichenbach im Kandertal, CHE-113.172.125, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2016, Publ. 3046683). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 3046683, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Energie Kien GmbH, in Reichenbach im Kandertal, CHE-113.172.125, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 27.10.2014, Publ. 1788339).
Firma neu:
Energie Kien GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.08.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bettschen, Lukas, von Reichenbach im Kandertal, in Reichenbach im Kandertal, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bettschen-Weissmüller, Walter, von Reichenbach im Kandertal, in Reichenbach im Kandertal, Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1788339, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Energie Kien GmbH, in Reichenbach im Kandertal, CHE-113.172.125, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2013, Publ. 1016771).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albert Stoller AG, in Reichenbach im Kandertal, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Müller, Ulrich, von Reichenbach im Kandertal, in Reichenbach im Kandertal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Mägert-Lengacher, Werner, von Reichenbach im Kandertal, in Reichenbach im Kandertal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bettschen, Lukas, von Reichenbach im Kandertal, in Reichenbach im Kandertal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Sägewerk Bettschen AG (CHE-102.353.616), in Reichenbach im Kandertal, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Sägewerk Bettschen AG, und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Kander-Paletten und Holzwerk AG (CHE-102.346.993), in Reichenbach im Kandertal, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Kander-Paletten und Holzwerk AG, und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].