Informazioni su Elvite GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Elvite GmbH
- Elvite GmbH opera nel settore «Fabbricazione di prodotti medicali» ed è attualmente attiva. La sede è a Zofingen.
- Elvite GmbH ha 2 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 09.08.2017.
- L’azienda Elvite GmbH è iscritta con l’IDI CHE-113.370.493.
- Oltre all’azienda Elvite GmbH sono iscritte 2 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: ENA, Ena Kamberi, Ernährungsberatung A. Rölli.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.01.2007
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zofingen
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.028.318-6
IDI/IVA
CHE-113.370.493
Ramo economico
Fabbricazione di prodotti medicali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung, Vertrieb, Montage und Service von Pflegehilfsgeräten und medizinischen Geräten sowie Durchführung damit zusammenhängender Beratungen; kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten, Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Elvite Ltd liab. Co
- Elvite Sàrl
- Ecofors GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elvite GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3687925, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Elvite GmbH, in Zofingen, CHE-113.370.493, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2009, Publ. 5418542).
Domizil neu:
Bärengasse 21, 4800 Zofingen. Der Verbleib der 60 Stammanteile zu CHF 100.00 des verstorbenen Tochev Ventzislav ist noch nicht geregelt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kliche, Manuela, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tochev, Ventzislav, deutscher Staatsangehöriger, in Bernex, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmüller, Rudolf, von Vechigen, in Erlinsbach (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 132 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Starrkirch-Wil, mit 112 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Wegmüller, Eveline, von Vechigen, in Erlinsbach (AG), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Starrkirch-Wil].
Numero di pubblicazione: 5418542, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Ecofors GmbH, in Zofingen, CH-400.4.028.318-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2007, S. 1, Publ. 3731460).
Statutenänderung:
16.11.2009, 01.12.2009.
Firma neu:
Elvite GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Elvite Sàrl) (Elvite Ltd liab. Co).
Domizil neu:
Strengelbacherstrasse 2a, 4800 Zofingen.
Zweck neu:
Herstellung, Vertrieb, Montage und Service von Pflegehilfsgeräten und medizinischen Geräten sowie Durchführung damit zusammenhängender Beratungen;
kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten, Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 02.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmüller, Rudolf, von Vechigen, in Starrkirch-Wil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 112 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00];
Wegmüller, Eveline, von Vechigen, in Starrkirch-Wil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Tochev, Ventzislav, deutscher Staatsangehöriger, in Bernex, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kliche, Manuela, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3731460, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Ecofors GmbH (Ecofors Sàrl) (Ecofors Ltd liab. Co), in Zofingen, CH-400.4.028.318-6, Untere Brühlstrasse 21, 4800 Zofingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.12.2006.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen, Beratung, Herstellung, Vertrieb und Montage von Produkten zur Reduktion der Energiekosten und Sicherstellung der Versorgungssicherheit;
kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten, Zweigniederlassungen errichten sowie sich an Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung EDV-Geräte und Mobiliar gemäss Sacheinlagevertrag vom 30.11.2006, zum Preis von CHF 7'000.--, wovon CHF 7'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Wegmüller, Rudolf, von Vechigen, in Starrkirch-Wil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--;
Wegmüller, Eveline, von Vechigen, in Starrkirch-Wil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.