Informazioni su Elektro Stetten AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Elektro Stetten AG
- Elektro Stetten AG opera nel settore «Altra attività edilizia» ed è attualmente attiva. La sede è a Stetten AG.
- Elektro Stetten AG ha 2 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 28.06.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone AG con l’IDI CHE-107.135.831.
- 9 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: colorosa rosa treccarichi marketing & digital media, Exentis Group AG, Huber AG Bodenbelags-Center.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.05.1973
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Stetten (AG)
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.000.737-5
IDI/IVA
CHE-107.135.831
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Elektroinstallationsgeschäftes, die Projektierung, die Herstellung und der Vertrieb elektrischer Anlagen und Einrichtungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen eröffnen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
a&o kreston audit ag | Zürich | 21.07.2022 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
MeiTreu und Partner AG | Eggenwil | 02.11.2010 | 20.07.2022 | |
IMS Revision AG | Baden | 19.03.2003 | 01.11.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elektro Stetten AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006070350, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Elektro Stetten AG, in Stetten (AG), CHE-107.135.831, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 02.04.2024, Publ. 1005998366).
Statutenänderung:
07.06.2024.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Elektroinstallationsgeschäftes, die Projektierung, die Herstellung und der Vertrieb elektrischer Anlagen und Einrichtungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen eröffnen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Numero di pubblicazione: HR02-1005998366, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Elektro Stetten AG, in Stetten (AG), CHE-107.135.831, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2022, Publ. 1005526205).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bellini, Arnoldo Giovanni Battista, von Obersiggenthal, in Bellikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Scherer, Thomas Bernhard, von Killwangen, in Spreitenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hajrovic, Sefedin, von Windisch, in Windisch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005526205, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Elektro Stetten AG, in Stetten (AG), CHE-107.135.831, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2015, Publ. 2341969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MeiTreu und Partner AG (CHE-115.211.902), in Eggenwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hajrovic, Edis, von Windisch, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hajrovic, Sefedin, von Windisch, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
a&o kreston audit ag (CHE-102.312.698), in Zürich, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.