Informazioni su Elektro Fierz AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Elektro Fierz AG
- Elektro Fierz AG ha sede a Männedorf ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altra attività edilizia».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 27.10.1949.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 24.04.2020. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda Elektro Fierz AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-101.009.257.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.10.1949
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Männedorf
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.907.760-2
IDI/IVA
CHE-101.009.257
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Projektierung, Ausführung und Instandhaltung von elektrischen Anlagen und Installationen aller Art sowie Handel mit elektrischen Bedarfsartikeln, Apparaten und Maschinen; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, überbauen, verwalten, belasten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Senn & Partner AG, Wirtschaftsprüfungs- und Treuhandgesellschaft | Wetzikon (ZH) | <2004 | 08.12.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elektro Fierz AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004876345, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Elektro Fierz AG, in Männedorf, CHE-101.009.257, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2016, S.0, Publ. 2613495).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fierz, Paul, von Uetikon am See und Männedorf, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Roland, von Nesslau, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2613495, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 9 vom 14.01.2016 publizierten TR-Eintrag Nr. 1'317 vom 11.01.2016Elektro Fierz AG, in Männedorf, CHE-101.009.257, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2016, Publ. 2595503).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fierz, Paul, von Uetikon am See und Männedorf, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]. .
Numero di pubblicazione: 2595503, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Elektro Fierz AG, in Männedorf, CHE-101.009.257, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2010, S. 28, Publ. 5439126).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Roland, von Nesslau, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fierz, Paul, von Uetikon am See und Männedorf, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.