Informazioni su Elektro Aktiengesellschaft Markus Lehmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Elektro Aktiengesellschaft Markus Lehmann
- Elektro Aktiengesellschaft Markus Lehmann ha sede a Zürich, è attiva e opera nel ramo «Altra attività edilizia».
- La dirigenza dell’azienda Elektro Aktiengesellschaft Markus Lehmann fondata il 14.11.1977 è composta da 2 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 16.06.2020.
- Elektro Aktiengesellschaft Markus Lehmann è iscritta nel cantone ZH con l’IDI CHE-103.291.490.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.11.1977
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.907.738-4
IDI/IVA
CHE-103.291.490
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Erstellen von elektrischen Installationen, den Schalttafelbau und den Handel mit elektrischen Geräten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
UTG-Unabhängige Treuhandgesellschaft m.b.H. | Zug | 15.10.2019 | 15.06.2020 | |
Peter Kälin Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung | Luzern | 24.11.2015 | 14.10.2019 | |
Finasan Treuhand- & Revisions AG in Liquidation | Zürich | <2004 | 23.11.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elektro Aktiengesellschaft Markus Lehmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004911433, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Elektro Aktiengesellschaft Markus Lehmann, in Zürich, CHE-103.291.490, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2019, Publ. 1004742146).
Statutenänderung:
29.05.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erstellen von elektrischen Installationen, den Schalttafelbau und den Handel mit elektrischen Geräten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 30.06.1989 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Einzelfirma "Elektro Lehmann", in Zürich 11, gemäss Bilanz per 31.12.1988 zum Preise von CHF 51'135.25, von dem CHF 50'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 29.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
UTG-Unabhängige Treuhandgesellschaft m.b.H. (CHE-100.944.522), in Zug, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004742146, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 202 vom 18.10.2019 publizierten TR-Eintrag Nr. 40087 vom 15.10.2019 Elektro Aktiengesellschaft Markus Lehmann, in Zürich, CHE-103.291.490, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2019, Publ. 1004740230). Mit dem im SHAB-Nr. 202 vom 18.10.2019 publizierten TR-Eintrag 40087/2019 wurde der bisherige Text vergessen: Eingetragene Personen neu oder mutierend: UTG-Unabhängige Treuhandgesellschaft m.b.H. (CHE-100.944.522), in Zug, Revisionsstelle [bisher: UTG-Unabhängige Treuhandgesellschaft m.b.H. (CHE-100.944.522), ohne Funktion].
Numero di pubblicazione: HR02-1004740230, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 199 vom 15.10.2019 publizierten TR-Eintrag Nr. 39603 vom 10.10.2019 Elektro Aktiengesellschaft Markus Lehmann, in Zürich, CHE-103.291.490, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2019, Publ. 1004737499).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
UTG-Unabhängige Treuhandgesellschaft m.b.H. (CHE-100.944.522), in Zug, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.