Informazioni su Elektra-Genossenschaft Bellikon-Hausen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Elektra-Genossenschaft Bellikon-Hausen
- Elektra-Genossenschaft Bellikon-Hausen a Bellikon è una Società cooperativa nel ramo «Produzione e fornitura di energia elettrica». Elektra-Genossenschaft Bellikon-Hausen è attiva.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 01.01.1915 e ha 8 persone nella dirigenza.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 15.02.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Elektra-Genossenschaft Bellikon-Hausen è iscritta nel cantone AG con l’IDI CHE-103.371.887.
Dirigenza (8)
i più recenti membri dell'amministrazione
Stefan Hügli,
Arnaldo Giovanni Battista Bellini,
Andreas Joachim Hans Weidel,
Martin Mächler,
Elena Ritter
i più recenti aventi diritto di firma
Stefan Hügli,
Arnaldo Giovanni Battista Bellini,
Andreas Joachim Hans Weidel,
Martin Mächler,
Elena Ritter
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.01.1915
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Bellikon
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.5.000.927-0
IDI/IVA
CHE-103.371.887
Ramo economico
Produzione e fornitura di energia elettrica
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Kostengünstige Beschaffung und Verteilung von Energie aller Art, von Signalen der aktuellen und zukünftigen Fernmelde-, Kommunikations- und Bild/Tonübertragungstechnik sowie Erstellung und Betrieb der dazu notwendigen Leitungen und Anlagen; die Genossenschaft kann Grundstücke und Liegenschaften für eigene Bedürfnisse erwerben und veräussern und sich an Gesellschaften beteiligen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- ELEKTRA-GENOSSENSCHAFT BELLIKON-HAUSEN
- Elektra Bellikon
- Elektro Bellikon
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elektra-Genossenschaft Bellikon-Hausen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005679169, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Elektra-Genossenschaft Bellikon-Hausen, in Bellikon, CHE-103.371.887, Genossenschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2022, Publ. 1005501808).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hügli, Stephan, von Bellikon, in Bellikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005501808, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Elektra-Genossenschaft Bellikon-Hausen, in Bellikon, CHE-103.371.887, Genossenschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005342524).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Marco Andreas, von Hemberg, in Bellikon, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005342524, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Elektra-Genossenschaft Bellikon-Hausen, in Bellikon, CHE-103.371.887, Genossenschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2021, Publ. 1005105749).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bellini, Arnaldo, von Obersiggenthal, in Bellikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Dietrich, von Attiswil, in Bellikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.