Informazioni su Electricité Gagnaux SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Electricité Gagnaux SA
- Electricité Gagnaux SA è una Società anonima con sede a Cheyres. Electricité Gagnaux SA appartiene al settore «Altra attività edilizia» ed è attualmente attiva.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 29.12.1997.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 08.05.2020.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone FR con l’IDI CHE-104.015.113.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.12.1997
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Cheyres-Châbles
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.230.520-2
IDI/IVA
CHE-104.015.113
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'exécution de travaux d'installations électriques de courant fort et faible, de téléphones et d'équipements de sonorisation ainsi que d'appareils de recherche de personnes.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fidustavia S.A. | Estavayer | <2004 | 05.01.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Electricité Gagnaux SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004885582, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Electricité Gagnaux SA, à Cheyres-Châbles, CHE-104.015.113 (FOSC du 23.11.2018, p. 0/1004504541).
Personne radiée:
Delley Cédric, directeur, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004504541, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Electricité Gagnaux SA, à Cheyres-Châbles, CHE-104.015.113 (FOSC du 03.02.2017, p. 0/3325701).
Nouvelle personne inscrite:
Delley Cédric, de Delley-Portalban, à Cugy FR, directeur, signature collective à deux, avec l'administrateur.
Numero di pubblicazione: 3325701, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Electricité Gagnaux SA, à Cheyres, CHE-104.015.113 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Inscription d'office par suite de la fusion des communes de Châbles et Cheyres, selon Loi du 16.12.2015.
nouvelle dénomination du siège:
Cheyres-Châbles.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.