Informazioni su Eisenbahner Baugenossenschaft Wil
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Eisenbahner Baugenossenschaft Wil
- Eisenbahner Baugenossenschaft Wil ha sede a Wil SG, è attiva e opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’Organizzazione Eisenbahner Baugenossenschaft Wil è composta da 6 persone.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 05.07.2018. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Eisenbahner Baugenossenschaft Wil.
Dirigenza (6)
i più recenti membri dell'amministrazione
Martin Müller,
Samuel Schmid,
Fabian Fisch,
Andrea Widmer,
Hanspeter Fässler
i più recenti aventi diritto di firma
Martin Müller,
Samuel Schmid,
Andrea Widmer,
Peter Weisskopf
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.02.1970
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Wil (SG)
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.5.011.134-4
IDI/IVA
CHE-101.893.270
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ihren Mitgliedern in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung gesunden und preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten, der den Wohnbedürfnissen entspricht und diesen dauernd der Spekulation zu entziehen. Die Genossenschaft ist bestrebt, Wohnraum insbesondere für Mitarbeiter/innen der SBB, der Post, der Swisscom und der allg. Bundesverwaltung anzubieten, insbesondere auch für Familien, Behinderte und Betagte; fördert das Zusammenleben im Sinne gesamtgesellschaftlicher Verantwortung und gegenseitiger Solidarität. Die Genossenschaft kann sich an Unternehmen und Organisationen mit gleichen oder ähnlichen Zielsetzungen beteiligen und die Mitgliedschaft einer Dachorganisation gemeinnütziger Baugenossenschaften erwerben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
consis Wirtschaftsprüfung AG | Wil (SG) | 23.05.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Eisenbahner-Baugenossenschaft Wil
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Eisenbahner Baugenossenschaft Wil
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4339271, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Eisenbahner Baugenossenschaft Wil, in Wil SG, CHE-101.893.270, Genossenschaft (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2015, Publ. 2359773).
Domizil neu:
Othmarstrasse 39, 9500 Wil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommavilla, Monika, von Bürglen UR, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann, Thomas, von Vechigen, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, René, von Buchholterberg, in Wil SG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Samuel, von Affeltrangen, in Wil SG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Martin, von Steinach, in Wil SG, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Andrea, von Oberrohrdorf, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fisch, Fabian, von Uzwil, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2359773, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Eisenbahner Baugenossenschaft Wil, in Wil SG, CHE-101.893.270, Genossenschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2013, Publ. 7204584).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubler-Ziegelmüller, Karin Esther, von Graben, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Samuel, von Affeltrangen, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7204584, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Eisenbahner Baugenossenschaft Wil, in Wil SG, CH-320.5.011.134-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2013, Publ. 7168238).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weisskopf, Peter, von Zürich, in Rossrüti (Wil (SG)), Kassier (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rossrüti (Bronschhofen)]. [Behördlich Umbenennung].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.