Informazioni su EIO Lack- und Farbenfabrik AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu EIO Lack- und Farbenfabrik AG
- EIO Lack- und Farbenfabrik AG a Au ZH è una Società anonima nel ramo «Fabbricazione di colori e prodotti simile». EIO Lack- und Farbenfabrik AG è attiva.
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 08.06.2016.
- L’azienda EIO Lack- und Farbenfabrik AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-101.904.985.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Kurt Grasmück,
Madlen Grasmück-Pfluger,
Dr. Mark P. Grasmück
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Kurt Grasmück,
Madlen Grasmück-Pfluger,
Dr. Mark P. Grasmück
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.05.1960
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wädenswil
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.907.545-1
IDI/IVA
CHE-101.904.985
Ramo economico
Fabbricazione di colori e prodotti simile
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung und Verkauf von Lack- und Farbprodukten; kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ryser Revision AG | Zürich | 16.03.2010 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ryser Treuhand AG | Zürich | <2004 | 15.03.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- EIO Fabrique de vernis et couleurs SA
- EIO Lack und Farbenfabrik AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: EIO Lack- und Farbenfabrik AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2876429, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EIO Lack- und Farbenfabrik AG, in Wädenswil, CHE-101.904.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2010, S. 24, Publ. 5543344).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grasmück, Dr. Mark P., von Appenzell, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Den Haag (Niederlande)];
AWPG Allgemeine Wirtschaftsprüfungs-Aktiengesellschaft (CHE-103.724.827), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: AWPG Allgemeine Wirtschaftsprüfungs-Aktiengesellschaft (CH-020.3.004.478-8)].
Numero di pubblicazione: 5543344, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EIO Lack- und Farbenfabrik AG, in Wädenswil, CH-020.3.907.545-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2009, S. 25, Publ. 5309442).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryser Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AWPG Allgemeine Wirtschaftsprüfungs-Aktiengesellschaft (CH-020.3.004.478-8), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5309442, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EIO Lack- und Farbenfabrik AG, in Wädenswil, CH-020.3.907.545-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 20.11.1997, S. 8417).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzer, Paul, von Wattwil, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Friese, Günter, von Netstal, in Näfels, mit Kollektivprokura zu zweien;
Isler, Dr. Heinrich, von Wädenswil, in Rüschlikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.