Informazioni su Eglin Ristic Ingenieurbüro AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Eglin Ristic Ingenieurbüro AG
- Eglin Ristic Ingenieurbüro AG è una Società anonima con sede a Basel. Eglin Ristic Ingenieurbüro AG appartiene al settore «Uffici di architettura e ingegneria» ed è attualmente attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 30.06.1981.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 17.04.2024.
- L'IDI della azienda è CHE-105.939.008.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Ekon Modulbau GmbH, Peppino Gastro GmbH, S&R Facility Management GmbH.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.06.1981
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.001.745-4
IDI/IVA
CHE-105.939.008
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Ingenieurbüros für Hoch- und Tiefbau. Die Gesellschaft kann Unternehmungen gründen, erwerben und sich an solchen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Santschi & Partner Treuhand AG | Reinach (BL) | 14.04.2008 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Basel | <2004 | 13.04.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Eglin Ristic Ingenieurbüro AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006011225, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Eglin Ristic Ingenieurbüro AG, in Basel, CHE-105.939.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2022, Publ. 1005386635).
Domizil neu:
Laufenstrasse 66, 4053 Basel.
Numero di pubblicazione: HR02-1005386635, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Eglin Ristic Ingenieurbüro AG, in Basel, CHE-105.939.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 15.03.2021, Publ. 1005123791).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wanner, Urs, von Baden, in Möhlin, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bumann, Urs, von Saas-Fee, in Herznach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Osman, Asad, von Basel, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stocker, Werner, von Obermumpf, in Schönenwerd, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Santschi & Partner Treuhand AG (CHE-107.545.502), in Reinach (BL), Revisionsstelle [bisher: Santschi & Partner Treuhand AG, in Reinach BL (CH-280.3.918.632-9)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005123791, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Eglin Ristic Ingenieurbüro AG, in Basel, CHE-105.939.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2020, Publ. 1004842382).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Osman, Asad, von Basel, in Laufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Werner, von Obermumpf, in Schönenwerd, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.