Indirizzo
c/o Gemeinde Flawil, Finanzverwaltung
Bahnhofstrasse 6
9230 Flawil
Informazioni su Eduard Grüninger Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Eduard Grüninger Stiftung
- Eduard Grüninger Stiftung è una Fondazione con sede a Flawil. Eduard Grüninger Stiftung appartiene al settore «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attualmente attiva.
- C'é 5 persone nella dirigenza.
- Il 26.03.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione Eduard Grüninger Stiftung è iscritta con l’IDI CHE-492.380.089.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Rolf Felix Claude,
Nadja Heuberger-Stengel,
Dr. Mirko Alfred Ros
i più recenti aventi diritto di firma
Rolf Felix Claude,
Mladen Jovic,
Nadja Heuberger-Stengel,
Dr. Mirko Alfred Ros
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.03.2012
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Flawil
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.7.071.203-6
IDI/IVA
CHE-492.380.089
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Finanzielle Unterstützung von Altersheim- und Pflegeplätzen in der Gemeinde Flawil, Unterstützung von anderen sozialen Institutionen in der Gemeinde Flawil, beispielsweise für Arbeitslosen-Projekte, Kindertagesstätten, ambulante Krankenpflege, Frauenverein, Mittagstisch, Fahrdienst etc.; Förderung und finanzielle Unterstützung der Jugend in der Gemeinde Flawil, insbesondere für die Ausbildungs- und Berufsförderung, aber auch etwa von Jugendtreffen, der Pfadfinder oder ähnlicher Jugendvereine und Vereinsanlässe für die Jugend in der Gemeinde Flawil; Ausrichtung von einmaligen oder auch wiederkehrenden finanziellen Beträgen an geeignete Institutionen; die Stiftung kann sich auch direkt an Projekten beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | 04.04.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Eduard Grüninger Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005994832, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Eduard Grüninger Stiftung, in Flawil, CHE-492.380.089, Stiftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2021, Publ. 1005276581).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metzger, Elmar, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Flawil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Götsch, Christian, von Bürglen TG, in Guntershausen b. Aadorf (Aadorf), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Claude, Rolf, von Gächlingen, in Flawil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jovic, Mladen, von St. Gallen, in Niederuzwil (Uzwil), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005276581, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Eduard Grüninger Stiftung, in Flawil, CHE-492.380.089, Stiftung (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2017, S.0, Publ. 3524527).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiltknecht-Lehmann, Erika, von Flawil, in Flawil, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuberger-Stengel, Nadja, von Oberuzwil, in Flawil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-320.9.045.078-2)]. [Anpassung der RS aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]
Numero di pubblicazione: 3524527, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Eduard Grüninger Stiftung, in Flawil, CHE-492.380.089, Stiftung (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2014, Publ. 1784737).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Erich, von Flawil, in Flawil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiltknecht-Lehmann, Erika, von Flawil, in Flawil, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Götsch, Christian, von Bürglen TG, in Guntershausen b. Aadorf (Aadorf), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.