Informazioni su Eduard Fussinger AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Eduard Fussinger AG
- Eduard Fussinger AG ha sede a Oberdorf BL ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Officina del fabbro, fucina e bottega».
- La dirigenza è composta di 5 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 11.04.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BL con l’IDI CHE-102.534.626.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Fabian Spaar,
André Peter Fankhauser,
Brigitte Fussinger-Grieder,
Eduard Alexander Fussinger,
Antoinette Fussinger
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.10.1955
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Oberdorf (BL)
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.914.588-2
IDI/IVA
CHE-102.534.626
Ramo economico
Officina del fabbro, fucina e bottega
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrikation von Décolletageteilen sowie die Schleiferei von Metallteilen für den Apparatebau und den Handel mit diesen Artikeln.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Stephan Revisions AG | Muttenz | 17.02.2009 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Biedert Treuhand | Oberdorf (BL) | <2004 | 16.02.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fussinger Eduard AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Eduard Fussinger AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006006575, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Eduard Fussinger AG, in Oberdorf (BL), CHE-102.534.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2015, S.0, Publ. 2477997).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spaar, Fabian, von Meltingen, in Zullwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2477997, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Eduard Fussinger AG, in Oberdorf BL, CHE-102.534.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2009, S. 6, Publ. 4884602).
Domizil neu:
Weidentalweg 28, 4436 Oberdorf BL.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, André Peter, von Trub, in Oensingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fussinger-Grieder, Brigitte, von Riedholz, in Oberdorf BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4884602, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Eduard Fussinger AG, in Oberdorf BL, CH-280.3.914.588-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.1999, S. 6597).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fussinger-Knab, Urs, von Riedholz, in Waldenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fussinger, Peter, von Riedholz, in Stansstad, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biedert Treuhand, in Oberdorf BL, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fussinger, Eduard Alexander, von Riedholz, in Oberdorf BL, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fussinger, Antoinette, von Riedholz, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stephan Revisions AG, in Muttenz (CH-280.3.910.548-5), Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.