Informazioni su Eden Resort SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Eden Resort SA
- Eden Resort SA con sede a Anzère è attiva. Eden Resort SA è attiva nel ramo «Esercizio Hotel, alberghi e pensioni».
- La dirigenza dell’azienda Eden Resort SA fondata il 06.03.1974 è composta da una persona.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 26.09.2023.
- Eden Resort SA è iscritta nel cantone VS con l’IDI CHE-105.822.725.
- Allo stesso indirizzo come Eden Resort SA sono iscritte 11 altre aziende attive. Queste includono: Anzalpinvest SA, Anzère Immobilier SA, Chauffage Bois-Energie Anzère CBA SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.03.1974
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Ayent
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.3.002.138-4
IDI/IVA
CHE-105.822.725
Ramo economico
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'exploitation d'un hôtel, restaurant ou d'un établissement public ou privé (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA | Martigny | <2004 | 05.05.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Walthert & Cie SA
- Walthert & Cie S.A.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Eden Resort SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005846168, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Eden Resort SA, à Ayent, CHE-105.822.725, société anonyme (No. FOSC 178 du 14.09.2023, Publ. 1005838450).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Krylov, Evgeny, ressortissant russe, à Moscou (RU), administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Krylov, Alexander, de Blonay - Saint-Légier, à Montreux, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: de Blonay, directeur, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: HR02-1005838450, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Eden Resort SA, à Ayent, CHE-105.822.725, société anonyme (No. FOSC 123 du 28.06.2023, Publ. 1005780835).
Nouvelle adresse:
Route d'Anzère 34, 1972 Anzère.
Numero di pubblicazione: HR02-1005780835, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Eden Resort SA, à Ayent, CHE-105.822.725, société anonyme (No. FOSC 19 du 29.01.2019, Publ. 1004553684).
Nouvelles actions:
50 actions nominatives de CHF 1'000.00 [précédemment: 50 actions au porteur de CHF 1'000.00 (chacune)]. Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.