Informazioni su Ecosafe Gunzenhauser AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ecosafe Gunzenhauser AG
- Ecosafe Gunzenhauser AG ha sede a Kaiseraugst ed è attiva. Essa opera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- La dirigenza dell’azienda Ecosafe Gunzenhauser AG è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 06.09.2001.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 21.06.2021. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio AG con l’IDI CHE-109.294.676.
- Allo stesso indirizzo come Ecosafe Gunzenhauser AG sono iscritte 6 altre aziende attive. Queste includono: Datacenter Alliance Switzerland GmbH, EDICO - Immobilien AG, EDICO Engineering AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.09.2001
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Kaiseraugst
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.004.840-9
IDI/IVA
CHE-109.294.676
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Ingenieurbüros für Umwelt- und Sicherheitsengineering; Beratung, Planung und Ausführung von Sanierungs-, Demontage- und Rückbauprojekten; Analyse und Erstellung von Sicherheitskonzepten und Risikoanalysen; Durchführung von Schulungen in den Bereichen Arbeitssicherheit, Brandschutz, Dekontamination und Umweltschutz; Erstellung von Notfall- und Einsatzplanungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | 21.07.2009 | 20.06.2021 | |
Schär Treuhand GmbH Ramlinsburg in Liq. | Ramlinsburg | <2004 | 20.07.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- ECOSAFE Gunzenhauser AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ecosafe Gunzenhauser AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005223640, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Ecosafe Gunzenhauser AG, in Kaiseraugst, CHE-109.294.676, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2018, Publ. 4126177). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.06.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4126177, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Ecosafe Gunzenhauser AG, in Kaiseraugst, CHE-109.294.676, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2610401).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grenacher, Thomas, von Riehen, in Mettauertal, Geschäftsführer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Kurt, von Pratteln, in Frenkendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gunzenhauser, Monika, von Sissach, in Mettauertal, Geschäftsführerin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberhofen AG , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2610401, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ECOSAFE Gunzenhauser AG, in Kaiseraugst, CHE-109.294.676, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2013, Publ. 7057776).
Statutenänderung:
17.12.2015. 17.12.2015.
Firma neu:
Ecosafe Gunzenhauser AG.
Aktienkapital neu:
CHF 330'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 330'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
3'300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der erloschenen Kollektivgesellschaft 'ECOSAFE Gunzenhauser & Partner', in Sissach, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2000 mit Aktiven von CHF 282'040.96 und Passiven von CHF 85'257.83, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 96'783.12 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Verrechnung:
Die Gesellschaft verrechnet bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 17.12.2015 eine Forderung in der Höhe von CHF 230'000.00, wofür 2'300 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seifert, Nikolaus, deutscher Staatsangehöriger, in Kehrsatz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.