Informazioni su ECOMOBILE GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ECOMOBILE GmbH
- ECOMOBILE GmbH a Neuheim è una Società a garanzia limitata nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria». ECOMOBILE GmbH è attiva.
- ECOMOBILE GmbH è stata costituita nel 30.10.2003.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 13.03.2024.
- L’azienda ECOMOBILE GmbH è iscritta con l’IDI CHE-110.279.258.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.10.2003
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Neuheim
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.4.006.838-6
IDI/IVA
CHE-110.279.258
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Entwicklungs- und Beratungstätigkeiten sowie Projekte im Bereich der Raum-, Stadt- und Gebäudeplanung, der Mobilität und der Umwelt sowie die Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- ECOMOBILE Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ECOMOBILE GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005984943, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
ECOMOBILE Sàrl, à Martigny, CHE-110.279.258, société à responsabilité limitée (No. FOSC 105 du 03.06.2020, Publ. 1004902145). Par suite de transfert du siège à Neuheim, l'entité juridique est inscrite au Registre du commerce du canton de Zug sous la raison de commerce "ECOMOBILE GmbH". Par conséquent, elle est radiée d'office du Registre du commerce du Bas-Valais.
Numero di pubblicazione: HR02-1005984375, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ECOMOBILE Sàrl, bisher in Martigny, CHE-110.279.258, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2020, Publ. 1004902145).
Statutenänderung:
30.11.2023.
Firma neu:
ECOMOBILE GmbH.
Sitz neu:
Neuheim.
Domizil neu:
Obere Rainstrasse 13, 6345 Neuheim.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Entwicklungs- und Beratungstätigkeiten sowie Projekte im Bereich der Raum-, Stadt- und Gebäudeplanung, der Mobilität und der Umwelt sowie die Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Délétroz Kuonen, Christine, von Ayent, in Biel/Bienne, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuonen, François, von Lalden, in Neuheim, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 3019113, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
ECOMOBILE Sàrl, à Martigny, CHE-110.279.258, société à responsabilité limitée (No. FOSC 147 du 02.08.2010, p. 19, Publ. 5754316).
Modification des statuts:
15.07.2016.
Nouveau but:
conduire des activités de développements et de conseils dans le domaine de la planification du territoire, des villes et des bâtiments, de la mobilité et de l'environnement;
cela concerne les études et la réalisation de projets dans ces différents domaines pouvant couvrir l'ensemble des prestations en la matière (cf. statuts pour but complet).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Constantin, Christian, de Ayent, à Martigny, associé et gérant, avec signature collective à deux avec Christine Délétroz Kuonen, pour 13 parts sociales de CHF 1'000.00;
Vionnet, Jean-Luc, de Monthey, à Morgins (Troistorrents), associé et gérant, avec signature collective à deux avec Christine Délétroz Kuonen, pour 12 parts sociales de CHF 1'000.00;
Lattion, Renaud, de Liddes, à Vufflens-le-Château, associé et gérant, avec signature collective à deux avec Christine Délétroz Kuonen, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Délétroz Kuonen, Christine, de Ayent, à Bienne (Biel/Bienne), associée et gérante, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Bienne, associée-gérante et présidente avec signature individuelle et avec 70 parts sociales de CHF 1'000.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.