Informazioni su Ecole communale de Musique de Martigny
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ecole communale de Musique de Martigny
- Ecole communale de Musique de Martigny ha sede a Martigny, è attiva e opera nel ramo «Altre servici in educazione».
- La dirigenza dell’Organizzazione Ecole communale de Musique de Martigny è composta da 12 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 29.07.1988.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 01.04.2021.
- L’Organizzazione Ecole communale de Musique de Martigny è iscritta con l’IDI CHE-106.324.080.
Dirigenza (12)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Fabrice Vernay,
Marlène Schers,
Laurent Bussien,
Marie Moulin,
Sandra Marthe Moulin-Michellod
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.07.1988
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Martigny
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.7.001.724-3
IDI/IVA
CHE-106.324.080
Ramo economico
Altre servici in educazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Enseignement de la musique, formation de musiciens amateurs ainsi que toutes activités y relatives
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA | Martigny | 01.06.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ecole communale de Musique de Martigny
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005140243, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
ECOLE COMMUNALE DE MUSIQUE DE MARTIGNY, à Martigny, CHE-106.324.080, fondation (No. FOSC 63 du 03.04.2018, Publ. 4146649).
Nouvelle adresse:
Rue de la Maladière 11, 1920 Martigny.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Möri, Natascha, de Hermrigen, à Martigny, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président;
Bender, Benjamin, de Fully, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Hugon, Michael, de Martigny, à Martigny, membre, sans droit de signature;
Schwery, Nicolas, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, membre, sans droit de signature;
Vuignier, Jacques, de Martigny, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Bonvin, Victor, de Lens, à Flanthey (Lens), directeur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Schers, Marlène, de Orsières, à Martigny, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président;
Vernay, Fabrice, de Orsières, à Martigny, membre du conseil de fondation, directeur, avec signature collective à deux avec le président;
Bussien, Laurent, de Port-Valais, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Küffer Weber, Stéphanie, de Ins, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Moulin, Marie, de Val de Bagnes, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Moulin-Michellod, Sandra, de Val de Bagnes, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 4146649, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
ECOLE COMMUNALE DE MUSIQUE DE MARTIGNY, à Martigny, CHE-106.324.080, fondation (No. FOSC 78 du 24.04.2013, Publ. 7162654).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gagliardi, Jacques, de Martigny, à Martigny, président, avec signature collective à deux;
Jordan, Mallory, de Martigny, à Martigny, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Delasoie, Fabien, de Martigny, à Martigny, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Bohnet, Christian, de Obergoms, à Martigny, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Möri, Natascha, de Hermrigen, à Martigny, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président;
Bender, Benjamin, de Fully, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Bochatay, Jonathan, de Salvan, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Vuignier, Jacques, de Martigny, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 7162654, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
ECOLE COMMUNALE DE MUSIQUE DE MARTIGNY, à Martigny, CH-621.7.001.724-3, fondation (No. FOSC 25 du 06.02.2012, Publ. 6537292).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Wiblé, François, Genève, à Martigny, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gagliardi, Jacques, de Martigny, à Martigny, président, avec signature collective à deux;
Jordan, Mallory, de Martigny, à Martigny, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: Vallotton, Mallory];
Bonvin, Victor, de Lens, à Flanthey (Lens), directeur, avec signature collective à deux avec le président.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.