Informazioni su Dorint Hotel am Flughafen Zürich AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Dorint Hotel am Flughafen Zürich AG
- Dorint Hotel am Flughafen Zürich AG ha sede a Glattbrugg, è attiva e opera nel ramo «Esercizio Hotel, alberghi e pensioni».
- L’azienda è stata costituita nel 01.10.2013 e ha 3 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 26.05.2020. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda Dorint Hotel am Flughafen Zürich AG è iscritta con l’IDI CHE-192.570.702.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Oliver Horst Kschieschow,
Annette Schmalisch-Stam,
Björn Achstaller
i più recenti aventi diritto di firma
Oliver Horst Kschieschow,
Annette Schmalisch-Stam,
Björn Achstaller
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.10.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Opfikon
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.039.721-0
IDI/IVA
CHE-192.570.702
Ramo economico
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung, den Betrieb, das Marketing und den Vertrieb von Hotels, Restaurants und artverwandten Betrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Alpina Treuhand AG | Hergiswil (NW) | 17.12.2019 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
HB&P Wirtschaftsprüfung AG | Basel | 20.03.2018 | 16.12.2019 | |
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG | Zürich | 04.10.2013 | 19.03.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dorint Hotel am Flughafen Zürich AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004896350, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 27482 vom 12.07.2019 Dorint Hotel am Flughafen Zürich AG, in Opfikon, CHE-192.570.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004784760).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmalisch-Stam, Annette, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Schmalisch-Stamm, Annette].
Numero di pubblicazione: HR02-1004784760, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dorint Hotel am Flughafen Zürich AG, in Opfikon, CHE-192.570.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677478).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HB&P Wirtschaftsprüfung AG (CHE-103.547.436), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alpina Treuhand AG (CHE-106.904.389), in Hergiswil (NW), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004677478, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dorint Hotel am Flughafen Zürich AG, in Opfikon, CHE-192.570.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2018, Publ. 1004487290).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffacher, Matthias, von Glarus Süd, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böckeler, Jörg Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pawlizki, Karl-Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peters, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Mönchengladbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herter, Rolf, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kschieschow, Oliver Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Kriens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Achstaller, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Grenzach-Wyhlen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmalisch-Stamm, Annette, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.