Informazioni su Dallas Gastro GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Dallas Gastro GmbH
- Dallas Gastro GmbH a Kriens è una Società a garanzia limitata nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche». Dallas Gastro GmbH è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 06.10.2020.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 28.04.2022.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-369.858.477.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.10.2020
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Kriens
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.4.810.552-9
IDI/IVA
CHE-369.858.477
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führung eines Gastronomiebetriebs; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum, mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind; die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten direkte oder indirekte Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dallas Gastro GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005460314, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Dallas Gastro GmbH, in Kriens, CHE-369.858.477, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 09.10.2020, Publ. 1004996412).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Islami Stocker, Mohammed Aref, von Abtwil, in Seelisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mohammad, Mohammad, syrischer Staatsangehöriger, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1004996412, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Dallas Gastro GmbH, in Kriens, CHE-369.858.477, Luzernerstrasse 22, 6010 Kriens, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.09.2020.
Zweck:
Führung eines Gastronomiebetriebs;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum, mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind;
die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten direkte oder indirekte Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 25.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mohammad, Mohammad, syrischer Staatsangehöriger, in Kriens, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Islami Stocker, Mohammed Aref, von Abtwil, in Seelisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.