Sede principale
Altre succursale (1)
Informazioni su LiveTiles Switzerland AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu LiveTiles Switzerland AG
- LiveTiles Switzerland AG ha sede a Wallisellen ed è attiva. Essa è una Succursale con sede principale nella Svizzera ed èattiva nel settore «Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting».
- L’azienda è stata costituita nel 31.08.2007.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 18.07.2024.
- L’IDI segnalata è CHE-171.164.207.
- 5 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: A+B+C MeritonRE Architektur GmbH, Keller Partner Consulting, Inh. René Keller, mojo interactive GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.08.2007
Forma giuridica
Succursale con sede principale nella Svizzera
Domicilio legale dell'azienda
Wallisellen
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.9.002.640-6
IDI/IVA
CHE-171.164.207
CHE-105.104.831 IVA
Ramo economico
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung sowie Handel mit Computer-Hard- und Software. Die Gesellschaft kann ferner Immobilien erwerben, veräussern und belasten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- CYCL AG
- itsystems AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: LiveTiles Switzerland AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006087656, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LiveTiles Switzerland AG, in Wallisellen, CHE-171.164.207, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2021, Publ. 1005092666).
Hauptsitz in:
Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Briks, Maciej Jerzy, deutscher Staatsangehöriger, in Singen (DE), Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Benz, Thomas, von Chur, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grob, Raffael, von Wallisellen, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005092666, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CYCL AG, in Wallisellen, CHE-171.164.207, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2018, Publ. 4174747).
Hauptsitz in:
Basel.
Firma neu:
LiveTiles Switzerland AG.
Firma Hauptsitz neu:
LiveTiles Switzerland AG (LiveTiles Switzerland Ltd) [bisher: CYCL AG].
Numero di pubblicazione: 1851219, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
itsystems AG, in Wallisellen, CHE-171.164.207, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2008, S. 23, Publ. 4442936).
mit Hauptsitz in:
Basel.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-105.104.831 [bisher: Identifikationsnummer Hauptsitz: CH-270.3.012.253-3].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Briks, Maciej Jerzy, deutscher Staatsangehöriger, in Singen (DE), Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Leiter der Zweigniederlassung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Benz, Thomas, von Chur, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grob, Raffael, von Wallisellen, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heymann, André, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ivgen, Mümin, deutscher Staatsangehöriger, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien.