Informazioni su cubus Architektur GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu cubus Architektur GmbH
- cubus Architektur GmbH opera nel settore «Uffici di architettura e ingegneria» ed è attualmente attiva. La sede è a Zürich.
- cubus Architektur GmbH ha 2 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 15.01.2016. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: cubus Architektur GmbH.
- Koller Law AG, Messerer Juwelier AG, Or-Mana Holding GmbH sono iscritte all’indirizzo uguale.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.09.2001
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.024.044-8
IDI/IVA
CHE-109.318.555
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Beratung, Ausführung, Überwachung, Leitung, partielle und generelle Bauführungen, Schätzungen, Expertisen und Qualitätskontrollen von Bauten, Umbauten und Renovationen jeglicher Art sowie An- und Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken im In- und Ausland gemäss den gesetzlichen Bestimmungen. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Behles + Partner Architekten GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: cubus Architektur GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2598419, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Cubus Architektur GmbH, in Zürich, CHE-109.318.555, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2008, S. 23, Publ. 4496256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutishauser, Heinz, von Bottighofen, in Männedorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Thomas, von Hochdorf, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hauser, Martin, von Hallau, in Oberrieden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 4496256, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
cubus Architektur GmbH, in Zürich, CH-020.4.024.044-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2007, S. 22, Publ. 3808502).
Statutenänderung:
06.03.2008.
Firma neu:
Cubus Architektur GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Beratung, Ausführung, Überwachung, Leitung, partielle und generelle Bauführungen, Schätzungen, Expertisen und Qualitätskontrollen von Bauten, Umbauten und Renovationen jeglicher Art sowie An- und Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken im In- und Ausland gemäss den gesetzlichen Bestimmungen. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 06.03.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Martin, von Hallau, in Oberrieden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 26'000.00];
Stalder, Thomas, von Hochdorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rutishauser, Heinz, von Bottighofen, in Männedorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00].
Numero di pubblicazione: 3808502, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Behles + Partner Architekten GmbH, in Zürich, CH-020.4.024.044-8, Bauführungen jeglicher Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2001, S. 7529).
Statutenänderung:
8.02.2007.
Firma neu:
cubus Architektur GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Beratung, Ausführung, Überwachung/Leitung, partielle und/oder generelle Bauführungen, Schätzungen, Expertisen und Qualitätskontrollen von Bauten, Umbauten/Renovationen jeglicher Art sowie An- und Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken im In- und Ausland gemäss den gesetzlichen Bestimmungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Behles, Wolfgang, von Zürich und Buchs ZH, in Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 22'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Martin, von Hallau, in Oberrieden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 26'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--];
Rutishauser, Heinz, von Bottighofen, in Männedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.