Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Region Solothurn Tourismus
Hauptgasse 69
4500 Solothurn
Informazioni su CSO CASINO SOLOTHURN AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.02.1998
Cancellazione dal registro delle imprese
12.10.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Solothurn
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-260.3.000.550-3
IDI/IVA
CHE-100.770.044
Ramo economico
Altri servizi intrattenimento e relax
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Errichtung und Führung von Casinobetrieben im Kanton Solothurn, ferner die budgetmässig limitierte Unterstützung geeigneter Aktivitäten im Dienste des Tourismus; kann sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ALH Plano AG in Liquidation | Zürich | <2004 | 11.10.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- CSO CASINO SOLOTHURN AG in Liq
- CSO CASINO SOLOTHURN AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: CSO CASINO SOLOTHURN AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2488792, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
CSO CASINO SOLOTHURN AG in Liquidation, in Solothurn, CH-260.3.000.550-3, Casinobetriebe im Kanton Solothurn usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2001, S. 7608). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht .
Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
CSO CASINO SOLOTHURN AG, in Solothurn, Casinobetriebe im Kanton Solothurn usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2001, S. 4394).
Firma neu:
CSO CASINO SOLOTHURN AG in Liquidation. Auflösung der Gesellschaft durch Generalversammlungsbeschluss vom 20.09.2001.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Erich, von Kirchberg SG, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Favrod, Michael, von Château-d'Oex, in Scherz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laternser, Ivo, von Liechtenstein, in Alpnach Dorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Franz, von Dallenwil, in Oberdorf NW, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Favret, Gisèle, von Tavannes, in Stansstad, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rippstein Marthaler, Kristina, von Basel, Kienberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häberling, Dr. George, von Obfelden, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thonhauser, Hubertus, österreichicher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Peter, von Tägerig, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates];
Geu, Max, von Freienbach, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Wegmüller, Ernst, von Rüegsau, in Selzach, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].
Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
CSO CASINO SOLOTHURN AG, in S o l o t h u r n , Casinobetriebe im Kanton Solothurn usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 02.08.2000, S. 5255).
Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion gemäss Art. 748 OR die Casino Solothurn S AG, in Solothurn. Aktiven von CHF 96'386.00 und Passiven von CHF 42'026.25 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 30. April 2001 und Fusionsbilanz per 31. Dezember 2000 durch Universalsukzession an die Gesellschaft über. Da die Aktionäre beider Gesellschaften identisch sind, erlöschen die Aktien der übernommenen Gesellschaft und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.