Indirizzo
Route de Lausanne 42
1610 Oron-la-Ville
Informazioni su Cosy Food Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Cosy Food Sàrl
- Cosy Food Sàrl da Oron-la-Ville opera nel ramo «Produzione di commestibili» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Cosy Food Sàrl fondata il 01.10.2007 è composta da 4 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 22.05.2024.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio VD con l’IDI CHE-113.842.150.
Dirigenza (4)
Amministrazione
Georges Smyrliadis,
Marc Blondel,
Nicolas Damien Wüst,
Stéphane Dayt
i più recenti aventi diritto di firma
Georges Smyrliadis,
Marc Blondel,
Nicolas Damien Wüst,
Stéphane Dayt
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.10.2007
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Oron
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.538.722-4
IDI/IVA
CHE-113.842.150
Ramo economico
Produzione di commestibili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrication, transformation, distribution et vente de denrées alimentaires et tout autre bien de consommation en Suisse et à l'étranger.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Syho Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
Grand-Père Michel | 01.02.2012 | cancellata | 63422/2011 |
Ultimi comunicati FUSC: Cosy Food Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006036854, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Cosy Food Sàrl, à Bulle, CHE-113.842.150 (FOSC du 23.12.2022, p. 0/1005637334). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg, par suite du transfert du siège à Oron.
Numero di pubblicazione: HR02-1006037285, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Cosy Food Sàrl, précédemment à Bulle, CHE-113.842.150 (FOSC du 23.12.2022, p. 0/1005637334). Clerc Jean-Paul, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 499 parts de CHF 100, par 190 parts à Blondel Marc, de Mont-sur-Rolle, à Oron, nouvel associé-gérant avec signature collective à deux, titulaire de 190 parts de CHF 100, par 190 parts à Dayt Stéphane, de France, à Rungis (France), nouvel associé-gérant avec signature collective à deux, titulaire de 190 parts de CHF 100, et par 119 parts à Smyrliadis Georges, de Grèce, à Lutry, nouvel associé-gérant président avec signature collective à deux, titulaire de 119 parts de CHF 100. Duc Christian, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 500 parts de CHF 100, par 430 parts à Wüst Nicolas, de Corsier-sur-Vevey, à Saillon, nouvel associé-gérant avec signature collective à deux, titulaire de 430 parts de CHF 100, et par 70 parts à Smyrliadis Georges, désormais titulaire de 189 parts de CHF 100. Cosy Food Sàrl (CH-217-3538722-4), qui n'est plus associée, cède sa part de CHF 100, à Smyrliadis Georges, désormais titulaire de 190 parts de CHF 100. Siège transféré à Oron.
Nouvelle adresse:
Route de Lausanne 42, 1610 Oron-la-Ville. Statuts modifiés le 12.04.2024.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Numero di pubblicazione: HR02-1005637334, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Cosy Food Sàrl, à Bulle, CHE-113.842.150 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).
Personne radiée:
Evequoz Serge, associé, 333 parts de CHF 100, sans signature.
Personnes inscrites modifiées:
Clerc Jean-Paul, associé, 333 parts de CHF 100, gérant, président, signature collective à deux, maintenant de Gibloux (fusion de commune), maintenant à Prez (fusion de commune), désormais associé, 499 parts de CHF 100, gérant, président, signature collective à deux;
Duc Christian, associé, 333 parts de CHF 100, gérant, signature collective à deux, désormais associé, 500 parts de CHF 100, gérant, signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.