Indirizzo
c/o Innoterra AG
Lorzenparkstrasse 10
6330 Cham
Informazioni su Innoterra Foods Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Innoterra Foods Holding AG
- Innoterra Foods Holding AG ha sede a Cham ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- L’azienda è stata costituita nel 22.10.2004.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 06.03.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L'IDI della azienda è CHE-112.051.335.
- Arcadia Verlag AG, AZ Direct AG, Citrus International AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.10.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Cham
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.027.714-3
IDI/IVA
CHE-112.051.335
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, die mit dem Anbau, der Verwertung und dem Vertrieb landwirtschaftlicher Produkte und damit zusammenhängenden Tätigkeiten im indischen und weltweiten Markt beschäftigt sind; kann für Gruppenunternehmen Management und Finanzierungsdienstleistungen erbringen, sich an Gemeinschaftsunternehmen beteiligen sowie Tochtergesellschaften gründen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
SEFID Revision AG | Cham | 15.04.2015 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BTI Treuhand & Consulting AG | Cham | 22.07.2013 | 14.04.2015 | |
KPMG AG | Zürich | 17.12.2010 | 21.07.2013 | |
Eveline Bösch Treuhand | Meisterschwanden | 28.10.2004 | 02.07.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Contract Farming India SA
- Contract Farming India Inc
- Contract Farming India AG
- Innoterra Foods Holding SA
- Innoterra Foods Holding Inc
- Pal & Partners China Ticket AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Innoterra Foods Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005978710, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Contract Farming India AG, in Zug, CHE-112.051.335, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2023, Publ. 1005669233).
Statutenänderung:
08.02.2024.
Firma neu:
Innoterra Foods Holding AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Innoterra Foods Holding SA) (Innoterra Foods Holding Inc).
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
c/o Innoterra AG, Lorzenparkstrasse 10, 6330 Cham.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Savoldelli, Tabea, von Surses, in Scuol, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.