Informazioni su Consiglio AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Consiglio AG
- Consiglio AG ha sede a Zürich ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Servizi per consulenza manageriale».
- L’azienda è stata costituita nel 19.07.2013 e ha 4 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 07.08.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è CHE-153.697.888.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: Baseline Wealth Management AG, Zweigniederlassung Zürich, Polpharma Biologics Switzerland AG, Swiss Pharma International AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Elzbieta Dzikowska,
Marcel Schnarwiler,
Simon Rudolf Albert Affentranger Engelsma,
Sergio Bresciani
Amministrazione
Marcel Schnarwiler,
Simon Rudolf Albert Affentranger Engelsma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.07.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.039.492-3
IDI/IVA
CHE-153.697.888
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Projektmanagementdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Progressia Wirtschaftsprüfung AG | Freienbach | 29.07.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Consiglio AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005810681, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Consiglio AG, in Zürich, CHE-153.697.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2020, Publ. 1004940271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sieger, Markus, von Adliswil, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dzikowska, Elzbieta, polnische Staatsangehörige, in Warschau (PL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004940271, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Consiglio AG, in Zürich, CHE-153.697.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2019, Publ. 1004778863).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Affentranger Engelsma, Simon, von Kriens, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Schnarwiler, Marcel, von Luzern, in Fällanden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004778863, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Consiglio AG, in Zürich, CHE-153.697.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2016, S.0, Publ. 3218065).
Domizil neu:
Lindenstrasse 22, 8008 Zürich.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.