Informazioni su Kursaal Interlaken Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kursaal Interlaken Holding AG
- Kursaal Interlaken Holding AG da Interlaken opera nel ramo «Direzione aziendale e amministrazione» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Kursaal Interlaken Holding AG fondata il 01.01.1985 è composta da 6 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 02.05.2024.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-107.902.163.
- Casino Interlaken AG, Congress Kursaal Interlaken AG hanno lo stesso indirizzo come Kursaal Interlaken Holding AG.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Stefan Schmutz,
Nunzio Lo Chiatto,
Markus Ostrowski,
Nils von Allmen,
Urs Kessler
i più recenti aventi diritto di firma
Stefan Schmutz,
Nunzio Lo Chiatto,
Markus Ostrowski,
Oliver Jakob Karl Grimm,
Nils von Allmen
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.01.1985
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Interlaken
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.002.690-7
IDI/IVA
CHE-107.902.163
CHE-116.286.676 IVA
Ramo economico
Direzione aziendale e amministrazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung des Kongresszentrums und des Kursaals Interlaken sowie die Führung von konzessionierten Spielcasinos und von anderen Unterhaltungs- und Touristikbetrieben. Die Förderung des Kongresswesens und des Tourismus von Interlaken und Umgebung. Die Durchführung und Unterstützung von wirtschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen von regionaler und überregionaler Bedeutung. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften errichten oder sich an anderen Gesellschaften beteiligen. Sie kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. In diesem Rahmen kann sie Liegenschaften erwerben, überbauen, vermieten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Bern | 26.01.2007 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO Sofirom | Bern | <2004 | 25.01.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Congress Centre Kursaal Interlaken AG
- Casino Kursaal Interlaken AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kursaal Interlaken Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006023174, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kursaal Interlaken Holding AG, in Interlaken, CHE-107.902.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2023, Publ. 1005857682).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gottsponer, Rico, von Saas-Fee, in Spiez, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005857682, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kursaal Interlaken Holding AG, in Interlaken, CHE-107.902.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2023, Publ. 1005718853).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Oliver, von Unterseen, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberhofen am Thunersee].
Numero di pubblicazione: HR02-1005718853, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kursaal Interlaken Holding AG, in Interlaken, CHE-107.902.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2023, Publ. 1005702793).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gottsponer, Rico, von Saas-Fee, in Spiez, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.