Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
Rte de Moncor 2
1752 Villars-sur-Glâne
Informazioni su Comval SA en liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.06.1992
Cancellazione dal registro delle imprese
30.11.2006
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Villars-sur-Glâne
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.137.402-7
IDI/IVA
CHE-102.033.904
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
gestion de participations dans toutes entreprises commerciales ou financières.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Anagest Révision SA | Villars-sur-Glâne | <2004 | 29.11.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Comval SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Comval SA en liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3658920, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Comval SA en liquidation, à Villars-sur-Glâne, CH-217-0137402-7, gestion de participations dans toutes entreprises commerciales ou financières. (FOSC du 29.11.2004, p. 7). La liquidation de la société étant terminée, cette raison sociale est radiée.
Numero di pubblicazione: 2563438, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Comval SA, à Villars-sur-Glâne, CH-217-0137402-7, gestion de participations dans toutes entreprises commerciales ou financières. (FOSC du 04.07.2001, p. 5056). La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 18.11.2004.
La liquidation sera opérée sous la raison sociale:
Comval SA en liquidation, par Cotting André-Claude, de St. Ursen, à Avry, nommé liquidateur, avec signature individuelle. Suarez Augustin, administrateur, a démissionné, sa signature est radiée.
Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Comval SA, à Villars-sur-Glâne, gestion de participations dans toutes entreprises commerciales ou financières. (FOSC du 26.06.1992, p. 2956).
Réviseur:
Anagest Révision S.A., à Villars-sur-Glâne.