Informazioni su Clear Minds Investment AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Clear Minds Investment AG
- Clear Minds Investment AG opera nel settore «Servizi per banche e istituti di credito» ed è attualmente attiva. La sede è a Basel.
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 02.05.2022. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-244.399.636.
- 2 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Maggiorini Kurtz AG, WKT Systems AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Nils Patrik Ludvig Hansson,
Jan Lukas Leo Schatzmann,
Adrian Bernhard Schatzmann
i più recenti aventi diritto di firma
Nils Patrik Ludvig Hansson,
Jan Lukas Leo Schatzmann,
Adrian Bernhard Schatzmann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.09.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.015.402-9
IDI/IVA
CHE-244.399.636
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen der Finanzberatung, Vermögensverwaltung, Softwareentwicklungen, Betrieb von Software, Informationstechnologie und Internetplattformen, Marketing, Personal, Lizenzrechte sowie Einkauf von Drittleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen und Dienstleistungen erbringen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder bestimmt oder geeignet sind, das Unternehmen zu entwickeln oder den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- CDona Visuals AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Clear Minds Investment AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005462692, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Clear Minds Investment AG, in Basel, CHE-244.399.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2021, Publ. 1005124993).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger, Jürg Christian, von Wigoltingen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schatzmann, Jan Lukas Leo, von Windisch, in Giswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005124993, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Clear Minds Investment AG, in Basel, CHE-244.399.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 07.08.2020, Publ. 1004953714).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ipen-Providoli, Dr. Alexa, von Steg-Hohtenn, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004953714, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Clear Minds Investment AG, in Basel, CHE-244.399.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2019, Publ. 1004740632).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leitner, Thomas, von Klingnau, in Binzen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.