Informazioni su Centrodent Köniz AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Centrodent Köniz AG
- Centrodent Köniz AG è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio delle studi medici e dentistici». La sede si trova a Köniz.
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 06.02.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BE è il seguente: CHE-276.998.189.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Centrodent Labor AG, Change Adaption GmbH.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Gabriel Dobler,
Dr. Manuel Raimund Vital Vogel,
Prof. Dr. Kurt Hans Jäger
i più recenti aventi diritto di firma
Gabriel Dobler,
Dr. Manuel Raimund Vital Vogel,
Prof. Dr. Kurt Hans Jäger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.07.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Köniz
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.057.786-6
IDI/IVA
CHE-276.998.189
Ramo economico
Esercizio delle studi medici e dentistici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer oder mehrerer Zahnarztpraxen, Zahnzentren oder Zahnkliniken inklusive Zahntechnik. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten, erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Centrodent Köniz AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005953405, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Centrodent Köniz AG, in Köniz, CHE-276.998.189, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2018, Publ. 1004524564).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benz, David, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobler, Gabriel, österreichischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäger, Kurt Prof. Dr., von Olten, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Manuel, von Luzern, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004524564, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Centrodent Köniz AG, in Köniz, CHE-276.998.189, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2013, Publ. 1000043).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benz, David, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Beynenson, Dimitri, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1000043, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Centrodent Köniz AG, in Köniz, CH-036.3.057.786-6, Stapfenstrasse 5, 3098 Köniz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.07.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer oder mehrerer Zahnarztpraxen, Zahnzentren oder Zahnkliniken inklusive Zahntechnik. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten, erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.07.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Beynenson, Dimitri, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.