Informazioni su CEMACONSTRUCTION Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu CEMACONSTRUCTION Sàrl
- CEMACONSTRUCTION Sàrl opera nel settore «Construzione del soprassuolo» ed è attualmente attiva. La sede è a Territet.
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 05.07.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-187.348.664.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 6 altre aziende attive. Queste includono: Althea Valor SA, ARCALD Sàrl, AXIBAT SA en liquidation concordataire.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.12.2023
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Montreux
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.238.291-1
IDI/IVA
CHE-187.348.664
Ramo economico
Construzione del soprassuolo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but tous travaux de constructions, de gros-oeuvre et de rénovations, la direction de travaux et de projet. La société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières ou autres qui ont un rapport direct ou indirect avec son but social en Suisse et à l'étranger. La société peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles dans les limites de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). La société peut accorder des prêts ou des garanties à des associés ou à des tiers. Elle peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: CEMACONSTRUCTION Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006077481, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
CEMACONSTRUCTION Sàrl, à Montreux, CHE-187.348.664 (FOSC du 21.12.2023, p. 0/1005917634). Vuadens Jocelyn n'est plus gérant;
sa signature est radiée. Lanz Christophe-Eric, qui n'est plus président, signe désormais individuellement.
Numero di pubblicazione: HR01-1005917634, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
CEMACONSTRUCTION Sàrl, à Montreux, Avenue de Chillon 90, 1820 Territet, CHE-187.348.664. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
07.12.2023.
But:
la société a pour but tous travaux de constructions, de gros-oeuvre et de rénovations, la direction de travaux et de projet. La société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières ou autres qui ont un rapport direct ou indirect avec son but social en Suisse et à l'étranger. La société peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles dans les limites de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). La société peut accorder des prêts ou des garanties à des associés ou à des tiers. Elle peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associée:
CEMAHOLDING SA (CHE-404.454.810), à Lausanne, avec 200 parts de CHF 100.
Gérants:
Lanz Christophe-Eric, de Rohrbach, à Cheseaux-sur-Lausanne, président, avec signature collective à deux, et Vuadens Jocelyn, de Blonay - Saint-Légier, à Saint-Maurice, avec signature collective à deux.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 07.12.2023, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.