Informazioni su CCC Country Club Conception AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu CCC Country Club Conception AG
- CCC Country Club Conception AG opera nel settore «Servizi sport» ed è attualmente attiva. La sede è a Erlen.
- CCC Country Club Conception AG ha 6 persone nella dirigenza.
- Il 16.08.2019 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-100.137.817.
- Golfclub Erlen, pcg ag, PEPA Gastronomie GmbH hanno lo stesso indirizzo come CCC Country Club Conception AG.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Guido Goldinger,
Andreas Fischer,
Guido Baumgärtner,
Hans Eduard Mäder-Gmür,
Dominik Michael Kumschick
i più recenti aventi diritto di firma
Philipp Schödler,
Guido Goldinger,
Andreas Fischer,
Guido Baumgärtner,
Hans Eduard Mäder-Gmür
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.03.1985
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Erlen
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.004.851-6
IDI/IVA
CHE-100.137.817
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Unterhalt und Bewirtschaftung der Golfplatzanlage mit Clubhaus und Restaurationsbetrieb auf dem Golfplatzgelände "Schlossgut Eppishausen" in der Gemeinde Erlen. Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen; sie kann insbesondere Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Thalmann Treuhand AG | Weinfelden | 14.04.2000 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: CCC Country Club Conception AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004697513, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
CCC Country Club Conception AG, in Erlen, CHE-100.137.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2018, Publ. 4240671).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bossart, Petra, von Oberbüren, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schödler, Philipp, von Villigen, in Uetliburg SG (Gommiswald), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4240671, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
CCC Country Club Conception AG, in Erlen, CHE-100.137.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4204787).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heller, Christian, von Truttikon, in Erlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4204787, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
CCC Country Club Conception AG, in Erlen, CHE-100.137.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 14.09.2015, Publ. 2371767).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Signer, Lorenz, von Appenzell, in Erlen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hansmann, Doris, von Oberegg und Wildhaus-Alt St. Johann, in Mörschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Ulrich, von Appenzell, in Bronschhofen (Wil (SG)), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Markus, von Appenzell, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vonplon, Christoph, von Vilters-Wangs, in Sitterdorf (Zihlschlacht-Sitterdorf), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goldinger, Guido, von Herdern und Homburg, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgärtner, Guido, von Boswil, in Berg TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Andreas, von Signau, in Erlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder, Hans, von Kirchberg (SG), in Eschlikon TG (Eschlikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bossart, Petra, von Oberbüren, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.