Indirizzo
Dürrackerstrasse 4
4625 Oberbuchsiten
Informazioni su Carrosserie Spritztechnik Muster + Müller AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Carrosserie Spritztechnik Muster + Müller AG
- Carrosserie Spritztechnik Muster + Müller AG è attualmente attiva e opera nel settore «Commercio e riparazione di automobili e motociclette». La sede si trova a Oberbuchsiten.
- La dirigenza dell’azienda Carrosserie Spritztechnik Muster + Müller AG è composta da 5 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 20.11.2020.
- L’IDI segnalata è CHE-107.935.926.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Fabian Hänggi,
Marco Andreas Köbschall,
Fritz Muster-Bobst,
Alex Näf,
Ernst Basler
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.04.1978
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Oberbuchsiten
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-240.3.000.189-8
IDI/IVA
CHE-107.935.926
Ramo economico
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Autospenglerei und -malerei; kann sich bei andern Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Solidis Revisions AG | Olten | 28.11.2013 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Grütter Treuhand und Revisions AG | Wangen bei Olten | <2004 | 27.11.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Carrosserie Spritzwerk Muster + Müller AG
- Carrosserie Muster + Müller AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Carrosserie Spritztechnik Muster + Müller AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005027964, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Carrosserie Spritztechnik Muster + Müller AG, in Oberbuchsiten, CHE-107.935.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 06.04.2020, Publ. 1004866557).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sahli, Jürg, von Wohlen bei Bern, in Subingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänggi, Fabian, von Meltingen, in Bellach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köbschall, Marco Andreas, von Ochlenberg, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004866557, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Carrosserie Spritztechnik Muster + Müller AG, in Oberbuchsiten, CHE-107.935.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2016, Publ. 3015931).
Domizil neu:
Dürrackerstrasse 4, 4625 Oberbuchsiten.
Numero di pubblicazione: 3015931, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Carrosserie Spritztechnik Muster + Müller AG, in Oberbuchsiten, CHE-107.935.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2015, Publ. 2293143).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Roland, von Neuenkirch, in Windisch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köbschall, Marco Andreas, von Ochlenberg, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.