Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
Schiffmühlestrasse 8
5417 Untersiggenthal
Informazioni su cargopack tägi ag
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.07.2004
Cancellazione dal registro delle imprese
05.07.2022
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Untersiggenthal
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.025.629-3
IDI/IVA
CHE-111.746.452
Ramo economico
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Unternehmung im Bereich Logistik, Verpackung und Spedition von Gütern; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errrichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | 07.07.2004 | 04.07.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
20.09.1991 | cancellata | 06852/1990 | |
20.09.1991 | cancellata | 06853/1990 |
Ultimi comunicati FUSC: cargopack tägi ag
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1005512847, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
cargopack tägi ag, in Untersiggenthal, CHE-111.746.452, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005498496).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die adlacum capital holding ag (neu:
cargopack group ag), in Untersiggenthal (CHE-115.941.395), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005498496, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
cargopack tägi ag, in Untersiggenthal, CHE-111.746.452, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2021, Publ. 1005139929).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breu, Tobias, von Oberegg, in Künten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005139929, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
cargopack tägi ag, in Untersiggenthal, CHE-111.746.452, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2017, Publ. 3814651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pisano, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winiger, Roger, von Beromünster, in Beromünster, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Breu, Tobias, von Oberegg, in Künten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathis, Alois, von Wolfenschiessen, in Kloten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].