Informazioni su Camping Saland AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Camping Saland AG
- Camping Saland AG ha sede a Saland, è attiva e opera nel ramo «Esercizio delle campeggi».
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 07.12.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone ZH con l’IDI CHE-115.803.497.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.07.2010
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bauma
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.035.384-3
IDI/IVA
CHE-115.803.497
Ramo economico
Esercizio delle campeggi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Campingplatzes mit einem Restaurant. Sie kann ferner Patente und andere Immaterialgüterrechte sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und verwerten. Sie kann zusätzlich mit Waren handeln, welche geeignet sind, während der Zwischensaison eine Unterbeschäftigung zu vermeiden.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Camping Saland AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005350663, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Camping Saland AG, in Bauma, CHE-115.803.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2010, S.32, Publ. 5715160).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer-Weilemann, Ursula, von Hittnau, in Bauma, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Maurer, Rolf, von Hittnau, in Bauma, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritschi, Heinz, von Flaach, in Gächlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mori, Roman, von Hallau, in Stammheim, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mori, Cornelia, von Lohn (SH), in Stammheim, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5715160, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Camping Saland AG, in Bauma, CH-020.3.035.384-3, Auwisstrasse 35, 8493 Saland, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.06.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Campingplatzes mit einem Restaurant. Sie kann ferner Patente und andere Immaterialgüterrechte sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und verwerten. Sie kann zusätzlich mit Waren handeln, welche geeignet sind, während der Zwischensaison eine Unterbeschäftigung zu vermeiden.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
1'200 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der Kollektivgesellschaft Campingplatz Saland, Ursula und Rolf Maurer (CH-020.2.000.990-7), in Bauma, gemäss Vertrag vom 28.05.2010 und Übernahmebilanz per 31.12.2009 mit Aktiven von CHF 1'743'810.10 und Passiven von CHF 1'117'545.60, wofür 1'200 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 506'264.50 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 08.06.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Maurer-Weilemann, Ursula, von Hittnau, in Bauma, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Maurer, Rolf, von Hittnau, in Bauma, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.