Indirizzo
c/o Schenk Holding SA
Avenue de la Gare 18
1180 Rolle
Informazioni su Caisse de pension de Schenk Holding SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Caisse de pension de Schenk Holding SA
- Caisse de pension de Schenk Holding SA a Rolle è una Fondazione nel ramo «Esercizio di una casse pensioni». Caisse de pension de Schenk Holding SA è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 4 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 04.02.1984.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 25.06.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone VD con l’IDI CHE-109.781.367.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Cave de Bellecour SA, Dressingbook Sàrl, Energie Cité du Vin SA.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Alexandra Post Quillet,
Stéphane Martial Gard,
Jean-Pierre Paul Pollicino
i più recenti aventi diritto di firma
Alexandra Post Quillet,
Stéphane Martial Gard,
Jean-Pierre Paul Pollicino
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.02.1984
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Rolle
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.147.200-6
IDI/IVA
CHE-109.781.367
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La fondation a pour but la prévoyance professionnelle hors du cadre de la LPP, en faveur des cadres des sociétés groupées au sein de Schenk Holding SA, désignées ci-après 'entreprises', ainsi que de leurs survivants contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès, par l'octroi de prestations fixées par voie réglementaire (pour but complet cf. acte de fondation).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ofisa Berney Associés SA | Lausanne | 15.06.2012 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lausanne | 16.07.2007 | 14.06.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Caisse de pension des directeurs de Schenk SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Caisse de pension de Schenk Holding SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006066788, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Caisse de pension de Schenk Holding SA, à Rolle, CHE-109.781.367 (FOSC du 21.07.2022, p. 0/1005526394). Voin Jean-Denis n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée.
Numero di pubblicazione: HR02-1005526394, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Caisse de pension de Schenk Holding SA, à Rolle, CHE-109.781.367 (FOSC du 09.02.2022, p. 0/1005401598). Martz Wolfgang et Raoux-Fontanet Corine ne sont plus membres du conseil de fondation;
leur signature est radiée. Post Quillet Alexandra est nommée présidente. Gard Stéphane, de Val de Bagnes, à Lutry, avec signature collective à deux, et Voin Jean-Denis, de France, à Vaucresson (France), avec signature collective à deux, sont membres du conseil de fondation.
Numero di pubblicazione: HR02-1005401598, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Caisse de pension de Schenk Holding SA, à Rolle, CHE-109.781.367 (FOSC du 14.08.2018, p. 0/4413359). Ofisa SA (CH-550-0067334-5), dont le numéro d'identification est (CHE-105.764.401), a modifié sa raison de commerce en Ofisa Berney Associés SA (CHE-105.764.401).
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.