Informazioni su Café-Restaurant Le Milord Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Café-Restaurant Le Milord Sàrl
- Café-Restaurant Le Milord Sàrl da Renens VD opera nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche» ed è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 22.04.2004.
- Il 13.01.2014 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio VD è il seguente: CHE-110.631.467.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.04.2004
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Renens (VD)
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.039.255-1
IDI/IVA
CHE-110.631.467
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'un café-restaurant.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Café-Restaurant Le Milord Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1281437, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Café-Restaurant Le Milord Sàrl, à Renens (VD), CHE-110.631.467 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Yolal Ali, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 200 parts de CHF 100 à Fazliu Enver, du Kosovo, à Lausanne, nouvel associé-gérant avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 5015254, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Café-Restaurant Le Milord Sàrl, à Renens (VD), CH-550-1039255-1, exploitation d'un café-restaurant (FOSC du 28.04.2004, p. 13). Statuts modifiés le 4 mai 2009. Le capital social de CHF 20'000 est désormais divisé en 200 parts sociales de CHF 100. L'associé-gérant Yolal Ali a maintenant 190 parts de CHF 100 et l'associée Yolal Fatma 10 parts de CHF 100.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. Selon déclaration du gérant du 4 mai 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Yolal Fatma, qui n'est plus associée, cède ses 10 parts de CHF 100 à Yolal Ali, maintenant de Renens (VD), désormais seul associé-gérant avec 200 parts de CHF 100.
Numero di pubblicazione: 2236696, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Café-Restaurant Le Milord Sàrl, à Renens (VD), rue de la Mèbre 9. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
14 avril 2004.
But:
exploitation d'un café-restaurant. Apport en nature/reprise de biens selon convention du 14 avril 2004 et bilan au 31 décembre 2003: actifs (CHF 520'345.08) et passifs (CHF 446'072.40) de l'entreprise individuelle Café-Restaurant Milord, Yolal, à Renens (VD), soit un actif net de CHF 74'272.68, acceptés pour ce prix, dont CHF 20'000 imputés sur le capital social, le solde de CHF 54'272.68 constituant une créance de l'apporteur contre la société.
Capital social entièrement libéré:
CHF 20'000.
Associés:
Yolal Ali, avec une part de CHF 19'000, gérant avec signature individuelle, et Yolal Fatma, avec une part CHF 1'000, sans signature, tous deux de Turquie, à Renens (VD).
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.