Informazioni su Café-Restaurant du Débarcadère Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Café-Restaurant du Débarcadère Sàrl
- Café-Restaurant du Débarcadère Sàrl con sede a St-Sulpice VD è attiva. Café-Restaurant du Débarcadère Sàrl è attiva nel ramo «Esercizio Hotel, alberghi e pensioni».
- L’azienda è stata costituita nel 18.05.2012 e ha una persona nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 26.05.2020. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio VD è il seguente: CHE-132.790.281.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.05.2012
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Saint-Sulpice (VD)
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.106.799-3
IDI/IVA
CHE-132.790.281
Ramo economico
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'exploitation d'un café restaurant.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
MG Conseils Sàrl | Lausanne | 26.05.2020 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Société Fiduciaire Microgest SA | Valeyres-sous-Rances | 22.10.2015 | 30.12.2019 | |
FORVIS MAZARS SA | Lausanne | 20.12.2013 | 21.10.2015 | |
Sef société fiduciaire SA études juridiques, fiscales et financières en liquidation | Lausanne | 23.05.2012 | 19.12.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Café-Restaurant du Débarcadère Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004897186, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Café-Restaurant du Débarcadère Sàrl, à Saint-Sulpice (VD), CHE-132.790.281 (FOSC du 31.12.2019, p. 0/1004796475).
Nouvel organe de révision:
MG Conseils Sàrl (CHE-114.096.343), à Bussigny.
Numero di pubblicazione: HR02-1004796475, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Café-Restaurant du Débarcadère Sàrl, à Saint-Sulpice (VD), CHE-132.790.281 (FOSC du 22.10.2015, p. 0/2440613). Société Fiduciaire Microgest S.A. (CHE-105.184.221) n'est plus organe de révision.
Numero di pubblicazione: 2440613, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Café-Restaurant du Débarcadère Sàrl, à Saint-Sulpice (VD), CHE-132.790.281 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). MAZARS SA (CH-550-1076670-4) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Société Fiduciaire Microgest S.A. (CHE-105.184.221), à Valeyres-sous-Rances.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.