Informazioni su Bull Invest AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bull Invest AG
- Bull Invest AG da Zermatt opera nel ramo «Esercizio delle alloggi per vacanze» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 28.03.2024.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio VS con l’IDI CHE-189.166.743.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.04.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zermatt
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-600.3.017.684-9
IDI/IVA
CHE-189.166.743
Ramo economico
Esercizio delle alloggi per vacanze
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Realisierung von Neu- und Umbauten, die Bewirtschaftung von Immobilien sowie den Handel mit Immobilien aller Art. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Finanz- und Investitionsmanagement. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bull Invest AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005997490, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Bull Invest AG, in Zermatt, CHE-189.166.743, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2019, Publ. 1004708290).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werlen, Reto, von Saas-Grund, in Glis (Brig-Glis), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004708290, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Bull Invest AG, in Zermatt, CHE-189.166.743, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2019, Publ. 1004619333).
Domizil neu:
Moosweg 24, 3920 Zermatt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bull-Kielland, Ida, norwegische Staatsangehörige, in Zermatt, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Osslo (NO)];
Bull-Kielland, Lasse, norwegischer Staatsangehöriger, in Zermatt, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Osslo (NO)].
Numero di pubblicazione: HR01-1004619333, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Bull Invest AG, in Zermatt, CHE-189.166.743, Bodmenstrasse 14, 3920 Zermatt, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.04.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Realisierung von Neu- und Umbauten, die Bewirtschaftung von Immobilien sowie den Handel mit Immobilien aller Art. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Finanz- und Investitionsmanagement. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.04.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bull-Kielland, Ida, norwegische Staatsangehörige, in Osslo (NO), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bull-Kielland, Lasse, norwegischer Staatsangehöriger, in Osslo (NO), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Werlen, Reto, von Saas-Grund, in Glis (Brig-Glis), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.