Indirizzo
c/o Berimo AG Treuhand und Unternehmensberatung
Waltenschwilerstrasse 2
5610 Wohlen AG
Informazioni su Büroservice- & Handels AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Büroservice- & Handels AG
- Büroservice- & Handels AG a Wohlen AG è una Società anonima nel ramo «Commercio di beni di consumo». Büroservice- & Handels AG è attiva.
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 23.05.2023.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio AG con l’IDI CHE-101.986.575.
- Oltre all’azienda Büroservice- & Handels AG sono iscritte 6 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Berimo AG Treuhand und Unternehmensberatung, FIS Fachwerkhaus Import AG, il Grappolo GmbH.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.10.1929
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wohlen (AG)
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.009.175-7
IDI/IVA
CHE-101.986.575
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit Papierwaren, Büchern, Bürobedarfsartikeln und Büromöbeln usw., Buchbinderei und Einrahmungen sowie Ausführung von Bürodienstleistungen; kann sich bei anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige und verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, Finanzierungen aller Art tätigen und Architekturdienstleistungen ausführen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Berimo AG Treuhand und Unternehmensberatung | Wohlen (AG) | <2004 | 17.10.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Papeterie Oldani AG in Liquidation
- Papeterie Oldani AG
- Gugelmann AG Papeterie-Buchhandlung
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Büroservice- & Handels AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005751977, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Büroservice- & Handels AG, in Wohlen (AG), CHE-101.986.575, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2016, Publ. 2771395).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubach, Nina Melanie, von Lützelflüh, in Sarmenstorf, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2771395, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Büroservice- & Handels AG, in Wohlen (AG), CHE-101.986.575, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2015, Publ. 1971221).
Domizil neu:
c/o Berimo AG Treuhand und Unternehmensberatung, Waltenschwilerstrasse 2, 5610 Wohlen AG.
Numero di pubblicazione: 1971221, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Büroservice- & Handels AG, in Wohlen AG, CHE-101.986.575, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2010, S. 2, Publ. 5857360).
Domizil neu:
c/o Berimo AG Treuhand und Unternehmensberatung, Dottikerstrasse 7, 5611 Anglikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolliger, Gino, von Mägenwil, in Kaltbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindenmann, Roman, von Seengen, in Sarmenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.