Informazioni su Bühlmann Metallbau Aesch GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bühlmann Metallbau Aesch GmbH
- Bühlmann Metallbau Aesch GmbH a Aesch LU è una Società a garanzia limitata nel ramo «Fabbricazione di prodotti metallo». Bühlmann Metallbau Aesch GmbH è attiva.
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 20.03.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio LU con l’IDI CHE-271.555.353.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.11.2013
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Aesch (LU)
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.4.797.139-7
IDI/IVA
CHE-271.555.353
Ramo economico
Fabbricazione di prodotti metallo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung und Montage von Metallbauteilen; Erwerb, Verkauf, Miete oder Vermietung von Liegenschaften; Beteiligungen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bühlmann Metallbau Aesch GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005989946, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bühlmann Metallbau Aesch GmbH, in Aesch (LU), CHE-271.555.353, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2013, S.0, Publ. 1177157).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Walter, von Hohenrain, in Aesch LU, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Marcel, von Hohenrain, in Aesch (LU), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 31 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 1177157, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bühlmann Metallbau Aesch GmbH, in Aesch LU, CH-100.4.797.139-7, Hauptstrasse 20, 6287 Aesch, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.10.2013.
Zweck:
Herstellung und Montage von Metallbauteilen;
Erwerb, Verkauf, Miete oder Vermietung von Liegenschaften;
Beteiligungen.
Stammkapital:
CHF 40'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 31.10.2013 und Bilanz per 30.06.2013 übernimmt die Gesellschaft von Walter Bühlmann, von Hohenrain, in Aesch LU, sein Einzelunternehmen Bühlmann Transporte + Metallbau, in Aesch LU (CH-100.1.020.184-6), mit sämtlichen Aktiven, deren Wert zusammen CHF 131'682.84 beträgt und dem gesamten Fremdkapital im Gesamtwerte von CHF 18'119.85 zum Gesamtpreise von CHF 113'562.99, wofür 40 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 73'562.99 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 31.10.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bühlmann, Walter, von Hohenrain, in Aesch LU, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bühlmann-Krummenacher, Priska, von Hohenrain, in Aesch LU, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bühlmann, Marcel, von Hohenrain, in Aesch LU, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.