Informazioni su Bühlmann Engineering AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bühlmann Engineering AG
- Bühlmann Engineering AG da Luzern opera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Bühlmann Engineering AG fondata il 09.07.1999 è composta da 2 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 14.01.2022, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-105.172.229.
- Allo stesso indirizzo come Bühlmann Engineering AG sono iscritte 12 altre aziende attive. Queste includono: 2Alpha GmbH, Adelsberg AG, Dr. Kurt Züsli AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.07.1999
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.022.693-3
IDI/IVA
CHE-105.172.229
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten der interdisziplinären Beratung der Gebäudetechnik und der Generalplanung sowie die schlüsselfertige Erstellung komplexer Bauvorhaben, vornehmlich Industrie, Spital, Verwaltung und Hotelerie; Finanzierungen; Erwerb, Veräusserung, Verwaltung, Ueberbauung von Grundstückeigentum etc.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Mertenat Treuhand AG | Rothenburg | 27.04.2012 | 18.12.2013 | |
Mertenat Treuhand | Schwyz | <2004 | 26.04.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bühlmann Engineering AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005380850, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bühlmann Engineering AG, in Luzern, CHE-105.172.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, S.0, Publ. 1247377).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Alfred, von Rain und Luzern, in Rain, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1247377, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bühlmann Engineering AG, in Luzern, CHE-105.172.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 27.04.2012, Publ. 6656458).
Statutenänderung:
11.12.2013. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.12.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mertenat Treuhand AG (CH-100.3.786.252-3), in Rothenburg, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6656458, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bühlmann Engineering AG, in Luzern, CH-100.3.022.693-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2001, S. 861).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mertenat Treuhand, in Rothenburg, Revisionsstelle;
Gähwiler, Linus, von Meggen, in Meggen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Micheli, William, von Morschach, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mertenat Treuhand AG (CH-100.3.786.252-3), in Rothenburg, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.