Informazioni su Bruno Fehr, Oberland-Garage AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bruno Fehr, Oberland-Garage AG
- Bruno Fehr, Oberland-Garage AG ha sede a Tann ed è attiva. Essa opera nel ramo «Commercio e riparazione di automobili e motociclette».
- La dirigenza dell’azienda Bruno Fehr, Oberland-Garage AG è composta da 3 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 31.10.2011. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-106.957.664.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.08.1950
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Dürnten
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.908.688-8
IDI/IVA
CHE-106.957.664
Ramo economico
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit Motorfahrzeugen, insbesondere Automobilen unter Einschluss von Ersatzteilen und Zubehör, Betrieb von Autoreparaturwerkstätten, sowie Ausführung aller Arbeiten und Vornahme aller Geschäfte, die mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen, usw.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | St. Gallen | 03.12.2001 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Fehr, Oberland-Garage AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6397066, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bruno Fehr, Oberland-Garage AG, in Dürnten, CH-020.3.908.688-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2011, S. 0, Publ. 6360724).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehr, Bruno, von Thalheim an der Thur, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6360724, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bruno Fehr, Oberland-Garage AG, in Dürnten, CH-020.3.908.688-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2001, S. 9499).
Domizil neu:
Hauptstrasse 61, 8632 Tann.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehr-Raible, Margrit, von Thalheim ZH, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fehr, Oskar, von Thalheim ZH, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehr jun., Bruno, von Thalheim an der Thur, in Dürnten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Thalheim ZH, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fehr, Bruno, von Thalheim an der Thur, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Thalheim ZH];
Fehr, Rudolf, von Thalheim an der Thur, in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Thalheim ZH, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Frei, Andrea, von Thalheim an der Thur und Pfäffikon, in Dürnten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bruno Fehr, Oberland-Garage AG, in Dürnten, Handel mit Motorfahrzeugen, insbesondere Automobilen unter Einschluss von Ersatzteilen und Zubehör, Betrieb von Autoreparaturwerkstätten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.1995, S. 4411).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG, in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: OBT Treuhand AG, in St. Gallen].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.