Informazioni su Bründler Textilreinigung und Wäscherei Luzern AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bründler Textilreinigung und Wäscherei Luzern AG
- Bründler Textilreinigung und Wäscherei Luzern AG è attualmente attiva e opera nel settore «Lavanderie». La sede si trova a Luzern.
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 18.11.2019. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L'IDI della azienda è CHE-105.631.898.
- Laurin AG, Leonhard Immobilien und Beteiligung AG, SL Swiss LED GmbH sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.08.2000
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.024.012-5
IDI/IVA
CHE-105.631.898
Ramo economico
Lavanderie
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führung einer Wäscherei und chemischen Reinigung mit angeschlossenem Wäschekurierdienst in Luzern; Erwerb und Besitz sowie Übernahme von Beteiligungen an Aktien und Wertpapieren aller Art von beliebigen öffentlichen und privaten Gesellschaften; Kauf, Verkauf und Ausnutzung von Patenten, Lizenzen und Marken aus dem Bereich des Gesellschaftszweckes.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
MSZ Group AG Zug | Zug | 22.09.2015 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Trevisca AG | Baar | 15.05.2012 | 21.09.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bründler Textilreinigung und Wäscherei Luzern AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004761318, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bründler Textilreinigung und Wäscherei Luzern AG, in Luzern, CHE-105.631.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2015, S.0, Publ. 2384823).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MSZ Group AG Zug (CHE-114.292.387), in Zug, Revisionsstelle [bisher: MOORE STEPHENS ZUG AG (CHE-114.292.387)].
Numero di pubblicazione: 2384823, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bründler Textilreinigung und Wäscherei Luzern AG, in Luzern, CHE-105.631.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2012, Publ. 6679348).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirtschaftsprüfung Trevisca AG (CH-170.3.020.108-6), in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MOORE STEPHENS ZUG AG (CHE-114.292.387), in Zug, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6679348, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bründler Textilreinigung und Wäscherei Luzern AG, in Luzern, CH-100.3.024.012-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2004, S. 8, Publ. 2108454).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartlieb, Stephan, von Willisau-Stadt, in Willisau-Stadt, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiener, Peter, von Hergiswil bei Willisau und Willisau, in Schenkon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kiener, Esther, von Schenkon, Sursee, Willisau und Hergiswil bei Willisau, in Schenkon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schärli, Stephan, von Hergiswil bei Willisau und Willisau, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wirtschaftsprüfung Trevisca AG (CH-170.3.020.108-6), in Baar, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.