Informazioni su BROKERHOUSE GMBH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu BROKERHOUSE GMBH
- BROKERHOUSE GMBH ha sede a Zug, è attiva e opera nel ramo «Servizi per banche e istituti di credito».
- Il dirigenza è composto da una persona.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 17.04.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZG è il seguente: CHE-330.978.202.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.09.2020
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.4.017.701-5
IDI/IVA
CHE-330.978.202
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führung eines Brokerunternehmens, Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen in den Bereichen Finanzen, Versicherungen, Vorsorge und Consulting; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: BROKERHOUSE GMBH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005724937, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
BROKERHOUSE GMBH, in Zug, CHE-330.978.202, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2023, Publ. 1005643151).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alexander, Anup Fabulan, sri-lankischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mete, David, von Zug, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 132 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005643151, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
BROKERHOUSE GMBH, in Zug, CHE-330.978.202, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2020, Publ. 1004975957).
Statutenänderung:
13.12.2022. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mete, David, von Zug, in Zug, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 132 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Alexander, Anup Fabulan, sri-lankischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1004975957, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
BROKERHOUSE GMBH, in Zug, CHE-330.978.202, Feldpark 8, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.08.2020.
Zweck:
Führung eines Brokerunternehmens, Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen in den Bereichen Finanzen, Versicherungen, Vorsorge und Consulting;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 27.08.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mete, David, von Zug, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.