Su BPG ANSTALT
- Il dirigenza è composto da ha 0 persone. L’azienda è stata costuita nel 16.12.1999.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 05.11.2015. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per BPG ANSTALT
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 20201966, (1)
Handelsregister 05/11/2015, BPG ANSTALT, Triesen (FL-0002.009.964-7)Anstalt Erloschene Angaben zur Verwaltung: Schlegel, Norbert, StA: Liechtenstein, 9495 Triesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 20197150, (1)
Handelsregister 01/07/2015, BPG ANSTALT, Triesen (FL-0002.009.964-7)Anstalt Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend: Schlegel, Norbert, StA: Liechtenstein, 9495 Triesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 20024277, (1)
Vaterland, 26.10.2005, 243, 2005 Öffentlichkeitsregisteramt, Änderung, 24.10.2005, 8252.340 BPG ANSTALT, Triesen (FL-2.009.964).
Namensänderung:
Bettina Kindle