Indirizzo
Chemin de Grange-Canal 18-20
1224 Chêne-Bougeries
Informazioni su BPB Holdings SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu BPB Holdings SA
- BPB Holdings SA ha sede a Chêne-Bougeries, è attiva e opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- Il dirigenza è composto da ha 5 persone. L’azienda è stata costuita nel 01.10.1993.
- Il 09.09.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio GE con l’IDI CHE-102.157.127.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Barclays Bank (Suisse) SA, Barclays Bank PLC, Londres, Succursale de Chêne-Bougeries (Genève), Barclays Switzerland Services SA.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Daniel Keith Bower,
Ida Floor Aguiar,
Sabina Elisabeth Wespi Gaillard,
Hannah Wood,
Bryan Pietersma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.10.1993
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Chêne-Bougeries
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.891.993-2
IDI/IVA
CHE-102.157.127
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Financement et participation à toutes sociétés et entreprises financières, industrielles ou commerciales, principalement à l'étranger.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lancy | 18.08.2017 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Genève | <2004 | 17.08.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: BPB Holdings SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006125387, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
BPB Holdings SA, à Chêne-Bougeries, CHE-102.157.127 (FOSC du 18.08.2017, p. 0/3704159). Love Mark n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Wespi Gaillard Sabina, nommée directrice;
sa procuration est radiée. Bower Daniel, de Grande-Bretagne, à Plan-les-Ouates, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Floor Aguiar Ida, de Genève, à Veigy-Foncenex, FRA.
Numero di pubblicazione: 3704159, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
BPB Holdings SA, à Chêne-Bougeries, CHE-102.157.127 (FOSC du 29.06.2017, p. 0/3612375). PricewaterhouseCoopers SA (CH-660-1784998-4) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
KPMG SA (CHE-269.292.664), succursale de Genève.
Numero di pubblicazione: 3612375, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
BPB Holdings SA, à Chêne-Bougeries, CHE-102.157.127 (FOSC du 02.03.2016, p. 0/2700089). McRae Warren n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. L'administratrice Wood Hannah, nommée présidente, continue à signer collectivement à deux. Love Mark est nommé administrateur avec signature collective à deux;
sa procuration est radiée.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.